Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2021-05-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-05-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-05-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-05-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørrebrogade 52, 2200 København N (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-05-17 fjernes Direktion: Claus Meyer Nielsen (direktion) (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-05-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-05-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-06-03 (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-05-17 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-05-17 fjernes Kontaktoplysninger: tla@cmholding.dk (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-05-17 fjernes Legale ejere: Claus Meyer US Holding ApS (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-05-14 tilføjes Legale ejere: Claus Meyer US Holding ApS (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-05-14 fjernes Legale ejere: Claus Meyer Holding A/S (offentliggjort 2021-05-16)
Den 2021-05-17 fjernes Navne: THE LITTLE APPLE ApS (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-05-17 fjernes Reelle ejere: Claus Meyer Nielsen, Claus Meyer Nielsen (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-05-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-05-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-05-17 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-05-17 fjernes Revisor: DANSK REVISION ODENSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-05-17 fjernes Stiftere: CLAUS MEYER HOLDING ApS (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-05-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-02-27 tilføjes Reelle ejere: Claus Meyer Nielsen (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-02-26 fjernes Reelle ejere: Claus Meyer Nielsen (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørrebrogade 52, 2200 København N (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2019-05-01 tilføjes Kontaktoplysninger: tla@cmholding.dk (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2019-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 51, st., 1253 København K (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2018-06-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-09-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 51, st., 1253 København K (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2015-09-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Kastanievej 9, 1876 Frederiksberg C (offentliggjort 2015-09-25)
Den 2015-07-01 tilføjes Legale ejere: Claus Meyer Holding A/S (offentliggjort 2021-05-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Legale ejere: Claus Meyer Nielsen (offentliggjort 2016-05-23)
Den 2015-06-30 fjernes Legale ejere: Claus Meyer Nielsen (offentliggjort 2016-05-23)
Den 2015-06-29 fjernes Legale ejere: Claus Meyer Nielsen (offentliggjort 2016-05-20)
Den 2015-06-03 tilføjes Legale ejere: Claus Meyer Nielsen (offentliggjort 2016-05-20)
Den 2015-01-12 tilføjes Direktion: Claus Meyer Nielsen (direktion) (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2015-01-12 fjernes Direktion: Steen Halbye (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kastanievej 9, 1876 Frederiksberg C (offentliggjort 2015-09-25)
Den 2014-06-03 tilføjes Direktion: Steen Halbye (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt at udøve investeringsvirksomhed og anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2014-06-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2014-06-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-06-03 (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2014-06-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2014-06-03 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2014-06-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2014-06-03 tilføjes Navne: THE LITTLE APPLE ApS (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2014-06-03 tilføjes Reelle ejere: Claus Meyer Nielsen, Claus Meyer Nielsen (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2014-06-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2014-06-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2014-06-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2014-06-03 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ODENSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2014-06-03 tilføjes Stiftere: CLAUS MEYER HOLDING ApS (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2014-06-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2014-06-03 tilføjes Vedtægter: 2014-06-03 (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2014-06-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2014-06-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-07-05)