Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ObligatoriskEmail | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | xbrl | Vedtægter | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2019-09-26 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-09-26 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-09-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-09-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Randersvej 4, 8410 Rønde (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-09-26 fjernes Binavne: DigiHost IVS (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-09-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-09-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-06-01 (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-09-26 fjernes Hovedbranche: Anden it-servicevirksomhed (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-09-26 fjernes Legale ejere: DENOVO HOLDING IVS (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-09-26 fjernes Navne: DENOVO INVEST IVS (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-09-26 fjernes ObligatoriskEmail: dd@denovoinvest.com (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-09-26 fjernes Reelle ejere: Daniel Duvald (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-09-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-09-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-09-26 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-09-26 fjernes Stiftere: DENOVO HOLDING IVS (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-09-26 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-08-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-08-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2019-08-14 fjernes Direktion: Daniel Duvald (direktion) (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2018-06-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-13 tilføjes ObligatoriskEmail: dd@denovoinvest.com (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-20 tilføjes Binavne: DigiHost IVS (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2016-11-20 tilføjes Vedtægter: 2016-11-20 (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2016-06-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-07-01 tilføjes Hovedbranche: Anden it-servicevirksomhed (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2014-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-07-10)
Den 2014-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2014-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-06-01 (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2014-06-01 tilføjes Legale ejere: DENOVO HOLDING IVS (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2014-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2014-05-31 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Randersvej 4, 8410 Rønde (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2014-05-27 tilføjes Direktion: Daniel Duvald (direktion) (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2014-05-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed i ind- og udland inden for områderne finansiering, IT samt investering i fast ejendom og andre hermed forbundne aktiviteter. (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2014-05-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-07-10)
Den 2014-05-27 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2014-05-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2014-05-27 tilføjes Navne: DENOVO INVEST IVS (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2014-05-27 tilføjes Reelle ejere: Daniel Duvald (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2014-05-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2014-05-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2014-05-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2014-05-27 tilføjes Stiftere: DENOVO HOLDING IVS (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2014-05-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2014-05-27 tilføjes Vedtægter: 2014-05-27 (offentliggjort 2016-11-20)
Den 2014-05-27 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-10-14)