Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Revisor | Hovedbranche | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Paludan-Müllers Vej 84, 1. th., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2023-08-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Randersvej 204, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2023-05-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Randersvej 204, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2020-05-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Skrænten 2, 8240 Risskov (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2020-05-04 tilføjes Hjemmeside: www.laros.dk (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2020-05-04 tilføjes Kontaktoplysninger: info@laros.dk (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2020-05-03 fjernes Kontaktoplysninger: pkr@sadm.dk (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2020-02-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-25 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2017-01-25 fjernes Revisor: 3 STK ApS (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2016-05-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-08 tilføjes Kontaktoplysninger: pkr@sadm.dk (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2015-11-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2016-03-30)
Den 2015-10-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-03-30)
Den 2014-05-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skrænten 2, 8240 Risskov (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2014-05-21 tilføjes Direktion: Allan Freivald (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-05-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og udleje fast ejendom samt hermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-05-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-03-30)
Den 2014-05-21 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-21 tilføjes Legale ejere: FN HOLDING AARHUS ApS, A.F. Holding ApS (offentliggjort 2015-11-05)
Den 2014-05-21 tilføjes Navne: WIDIA HOLDING ApS (offentliggjort 2014-05-26)
Den 2014-05-21 tilføjes Reelle ejere: Didrik Freivald Nielsen, Carl-William Freivald Nielsen, Allan Freivald (offentliggjort 2017-09-27)
Den 2014-05-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2014-05-21 tilføjes Revisor: 3 STK ApS (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2014-05-21 tilføjes Stiftere: FN HOLDING AARHUS ApS, A.F. Holding ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-21 tilføjes Vedtægter: 2014-05-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-05-26)
Den 2014-05-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)