Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2015-04-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-04-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-04-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-04-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Blokland 26, 3., 2620 Albertslund (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-04-13 fjernes Binavne: PRIMA PLEJE BOUBOALLATI HOLDING IVS (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-04-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-09-30 (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-04-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-04-12 (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-04-13 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-04-13 fjernes Navne: BOUABOALLATI HOLDING IVS (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-04-13 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-04-13 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-04-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-04-13 fjernes Stiftere: Mohamed El Bouaboallati (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-04-13 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-03-11 fjernes Direktion: Mohamed El Bouaboallati (adm. dir) (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2014-04-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blokland 26, 3., 2620 Albertslund (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2014-04-12 tilføjes Binavne: PRIMA PLEJE BOUBOALLATI HOLDING IVS (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2014-04-12 tilføjes Direktion: Mohamed El Bouaboallati (adm. dir) (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2014-04-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje værdipadirer samt hvad der står i naturlig forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2014-04-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-09-30 (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2014-04-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-04-12 (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2014-04-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2014-04-12 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2014-04-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2014-04-12 tilføjes Navne: BOUABOALLATI HOLDING IVS (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2014-04-12 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2014-04-12 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2014-04-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2014-04-12 tilføjes Stiftere: Mohamed El Bouaboallati (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2014-04-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2014-04-12 tilføjes Vedtægter: 2014-04-12 (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2014-04-12 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2014-04-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-04-13)