Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2018-08-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2018-08-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2018-08-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2018-08-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Skjernvej 142 g., 7500 Holstebro (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2018-08-13 fjernes Direktion: Henrik Kobberup (direktion) (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2018-08-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2018-08-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-05-21 (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2018-08-13 fjernes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2018-08-13 fjernes Legale ejere: THEBARBRAND.COM ApS (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2018-08-13 fjernes Navne: LIGHT-COMPANY ApS (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2018-08-13 fjernes Reelle ejere: Henrik Kobberup (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2018-08-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2018-08-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2018-08-13 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2018-08-13 fjernes Revisor: REVISION LIMFJORD REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2018-08-13 fjernes Stiftere: VEM Entreprise ApS (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2018-08-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2018-05-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-19 tilføjes Revisor: REVISION LIMFJORD REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2017-12-19 fjernes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2017-05-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-21 tilføjes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2017-04-21 fjernes Revisor: REVISIONSKONTORET VEST, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-04-21)
Den 2016-03-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-11-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skjernvej 142 g., 7500 Holstebro (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2014-11-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Dellerupvej 3, 7500 Holstebro (offentliggjort 2014-11-17)
Den 2014-11-11 tilføjes Direktion: Henrik Kobberup (direktion) (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2014-11-11 fjernes Direktion: Rune Bach (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-11 tilføjes Revisor: REVISIONSKONTORET VEST, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-04-21)
Den 2014-11-11 fjernes Revisor: VISTISEN & LUNDE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-07 tilføjes Legale ejere: THEBARBRAND.COM ApS (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2014-11-07 tilføjes Reelle ejere: Henrik Kobberup (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2014-11-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med engroshandel med produkter til brug i restaurations- og underholdningsbranchen, herunder diverse forbrugsmaterialer. (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2014-11-06 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2014-11-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2014-11-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2014-11-06 tilføjes Vedtægter: 2014-11-06 (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-05-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dellerupvej 3, 7500 Holstebro (offentliggjort 2014-11-17)
Den 2014-05-21 tilføjes Direktion: Rune Bach (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2014-05-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-05-21 (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2014-05-21 tilføjes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2014-05-21 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-21 tilføjes Navne: LIGHT-COMPANY ApS (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2014-05-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2014-05-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2014-05-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2014-05-21 tilføjes Revisor: VISTISEN & LUNDE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-21 tilføjes Stiftere: VEM Entreprise ApS (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2014-05-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2014-05-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-13)