Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Beliggenhedsadresse | Tegningsregel | ||||
Legale ejere | Vedtægter | Bestyrelse | Reelle ejere | ||||
Revision fravalgt | Navne | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-22 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2022-12-22 fjernes Revisor: HARBOE CONSULT ApS - GODKENDT REVISIONSVIRKSOMHED (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2022-08-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 36, 4520 Svinninge (offentliggjort 2022-08-08)
Den 2022-08-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Ragnagade 7, 2100 København Ø (offentliggjort 2022-08-08)
Den 2022-04-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2022-03-31 tilføjes Legale ejere: Andel Energi A/S (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2022-03-31 fjernes Legale ejere: KRING Ventures Holding ApS, WALBERT HOLDING ApS (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2022-03-31 tilføjes Vedtægter: 2022-03-31 (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2022-03-31 fjernes Bestyrelse: Jesper Kring (formand) (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2022-03-31 fjernes Reelle ejere: Martin Falch Rasmussen (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2022-03-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2022-02-14 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2022-02-15 tilføjes Revisor: HARBOE CONSULT ApS - GODKENDT REVISIONSVIRKSOMHED (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2021-07-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-31 tilføjes Navne: Enova Energy ApS (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-05-30 fjernes Navne: ENOVA A+ ApS (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-05-31 tilføjes Vedtægter: 2021-05-31 (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2020-09-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-14 tilføjes Legale ejere: WALBERT HOLDING ApS (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2018-06-14 fjernes Legale ejere: JACOB BENNED JENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2018-06-13 fjernes Legale ejere: WALBERT HOLDING ApS (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2018-06-14 fjernes Bestyrelse: Jacob Benned Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-06-14 fjernes Reelle ejere: Jacob Benned Jensen (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2018-06-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-01 tilføjes Hovedbranche: VVS- og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-12-31 fjernes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Legale ejere: KRING Ventures Holding ApS (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2017-01-30 fjernes Legale ejere: KRING Ventures Holding ApS (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Legale ejere: KRING Ventures Holding ApS (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 fjernes Legale ejere: KRING Group A/S (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2015-06-01 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-06-02 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-10-08 tilføjes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2014-10-07 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med elektriske husholdningsapparater (offentliggjort 2014-10-08)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-09-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med salg af varmepumper og eventuelt beslægtede bæredygtige teknologier, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-19 tilføjes Kapital (Kapital): 57.123,66 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktør og bestyrelsesformand i fællesskab. (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2014-09-19 tilføjes Vedtægter: 2014-09-19 (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2014-05-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ragnagade 7, 2100 København Ø (offentliggjort 2022-08-08)
Den 2014-05-12 tilføjes Bestyrelse: Jacob Benned Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-05-12 tilføjes Direktion: Martin Falch Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-05-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-05-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-12 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med elektriske husholdningsapparater (offentliggjort 2014-10-08)
Den 2014-05-12 tilføjes Kapital (Kapital): 51.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-12 tilføjes Legale ejere: KRING Group A/S, WALBERT HOLDING ApS, JACOB BENNED JENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2014-05-12 tilføjes Navne: ENOVA A+ ApS (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2014-05-12 tilføjes Reelle ejere: Jacob Benned Jensen, Martin Falch Rasmussen (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2014-05-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2014-05-12 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2014-05-12 tilføjes Stiftere: WALBERT HOLDING ApS, KRING Group A/S, JACOB BENNED JENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-05-23)
Den 2014-05-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)