Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Revisor | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2014-05-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: VVS-INSTALLATØR KAJ HANSEN ApS. (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2023-07-03 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2023-07-04 tilføjes Vedtægter: 2023-07-04 (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2023-07-04 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2023-07-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-30 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2020-11-30 fjernes Revisor: LIDEGAARD REVISION & RÅDGIVNING REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-10-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lilleskoven 63, 8722 Hedensted (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-07-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønderbrogade 28, 7160 Tørring (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-07-04 tilføjes Kontaktoplysninger: kk@fyrogflamme.dk (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-07-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-07-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderbrogade 28, 7160 Tørring (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2014-05-23 tilføjes Direktion: Kim Nielsen-Kaas (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-05-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er enten direkte eller gennem andre selskaber at drive handel og investering og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-05-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2014-05-23 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-23 tilføjes Legale ejere: Kim Nielsen-Kaas (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2014-05-23 tilføjes Navne: KNK BREDBALLE HOLDING ApS (offentliggjort 2014-05-23)
Den 2014-05-23 tilføjes Reelle ejere: Kim Nielsen-Kaas (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2014-05-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2014-05-23 tilføjes Revisor: LIDEGAARD REVISION & RÅDGIVNING REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2014-05-23 tilføjes Stiftere: Kim Nielsen-Kaas (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-23 tilføjes Vedtægter: 2014-05-23 (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2014-05-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-05-23)
Den 2014-05-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)