Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kim Witthøfft Hansen | 08.02.2017 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Wilson | 22.05.2014 | 08.02.2017 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Josephine Holten Møller-Lippert | 15.12.2017 | formand |
Tina Hansen | 08.02.2017 | bestyrelsesmedlem |
Kim Witthøfft Hansen | 22.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Odette Normany Antonina Lynenskjold | 08.02.2017 | 15.12.2017 | bestyrelsesmedlem |
Michael Lynenskjold | 20.06.2014 | 15.12.2017 | bestyrelsesmedlem |
Carlo Siebert | 20.06.2014 | 15.12.2017 | formand |
Michael Wilson | 22.05.2014 | 08.02.2017 | bestyrelsesmedlem |