Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Vedtægter | Binavne | ||||
Navne | Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Bestyrelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | ||||
Revisor | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitalvaluta | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-27 tilføjes Kapital (Kapital): 630.000,00 (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2023-12-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2023-12-27 tilføjes Vedtægter: 2023-12-27 (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2023-03-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-11 tilføjes Binavne: Great Dane A/S (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-04-10 fjernes Binavne: GREAT DANE FUND ADVISORS A/S (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-04-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-30 tilføjes Navne: GREAT DANE FUND ADVISORS A/S (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-03-29 fjernes Navne: GREAT DANE A/S (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-03-30 tilføjes Vedtægter: 2022-03-30 (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2021-03-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-22 tilføjes Legale ejere: GREAT DANE HOLDING ApS, SILKISIF AKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2020-06-22 fjernes Legale ejere: HALBERG A/S (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2020-06-21 fjernes Legale ejere: GREAT DANE HOLDING ApS, SILKISIF AKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2020-06-22 tilføjes Reelle ejere: Dorthe Fink Gundersen, Thomas Bastrup (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2020-06-21 fjernes Reelle ejere: Dorthe Fink Gundersen, Thomas Bastrup (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2020-06-22 tilføjes Vedtægter: 2020-06-22 (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2020-05-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Drejervænget 1, 5610 Assens (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-05-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Porthusvej 100, 5700 Svendborg (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2020-12-31 (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2020-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2020-05-01 (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2020-05-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2020-05-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2020-04-30 tilføjes Bestyrelse: Georg Gundersen (formand) (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-04-30 fjernes Bestyrelse: Hemming Van (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-04-30 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2020-04-30 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2019-10-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-09-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-09-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2015-11-01 tilføjes Hovedbranche: Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2015-10-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2015-04-19 fjernes Legale ejere: Dorthe Fink Gundersen, Thomas Bastrup (offentliggjort 2015-04-20)
Den 2014-06-16 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-16 fjernes Revisor: Revisions Firmaet Edelbo Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Porthusvej 100, 5700 Svendborg (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2014-05-21 tilføjes Bestyrelse: Hemming Van (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-05-21 tilføjes Binavne: GREAT DANE FUND ADVISORS A/S, GREAT DANE INVESTMENT MANAGEMENT A/S, GREAT DANE INVESTERINGSRÅDGIVNING A/S (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2014-05-21 tilføjes Direktion: Thomas Bastrup (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-05-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsrådgivningsvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-05-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2014-05-21 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2014-05-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-21 tilføjes Legale ejere: Dorthe Fink Gundersen, Thomas Bastrup, GREAT DANE HOLDING ApS, SILKISIF AKTIESELSKAB, HALBERG A/S (offentliggjort 2015-04-20)
Den 2014-05-21 tilføjes Navne: GREAT DANE A/S (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2014-05-21 tilføjes Reelle ejere: Dorthe Fink Gundersen, Thomas Bastrup (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2014-05-21 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2014-05-21 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2014-05-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2014-05-21 tilføjes Revisor: Revisions Firmaet Edelbo Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-21 tilføjes Stiftere: SILKISIF AKTIESELSKAB, HALBERG A/S, GREAT DANE HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-21 tilføjes Vedtægter: 2014-05-21 (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2014-05-21 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2014-05-22)
Den 2014-05-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)