Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-10-05 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-05 tilføjes Navne: TOM LINDBOE PHOTOGRAPHY ApS (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-04 fjernes Navne: TOM LINDBOE PHOTOGRAPHY IVS (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-05 tilføjes Vedtægter: 2021-10-05 (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-04 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2020-12-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-12-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Hemmingsens Gade 32, st. th., 1153 København K (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-09-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels Hemmingsens Gade 32, 1153 København K (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-09-06 tilføjes Kontaktoplysninger: hi@tomlindboe.com (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2014-12-01 tilføjes Hovedbranche: Fotografisk virksomhed (offentliggjort 2015-02-17)
Den 2014-11-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-02-17)
Den 2014-05-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Hemmingsens Gade 32, 1153 København K (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2014-05-12 tilføjes Direktion: Tom Lindboe Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-05-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udføre fotografiske og film opgaver inden for reklame og dokumentar. (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-05-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-06-30 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-05-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-05-12 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-05-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-02-17)
Den 2014-05-12 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2014-05-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-05-12 tilføjes Legale ejere: Tom Lindboe Christensen (offentliggjort 2017-11-13)
Den 2014-05-12 tilføjes Navne: TOM LINDBOE PHOTOGRAPHY IVS (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2014-05-12 tilføjes Reelle ejere: Tom Lindboe Christensen (offentliggjort 2017-11-13)
Den 2014-05-12 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-05-12 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-05-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-05-12 tilføjes Stiftere: Tom Lindboe Christensen (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-05-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2014-05-12 tilføjes Vedtægter: 2014-05-12 (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2014-05-12 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2014-05-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-18)