Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Bøgesgaard Niebuhr | 15.05.2015 | 30.08.2017 | adm. dir |
Jesper Grønbjerg Uhre Larsen | 01.06.2014 | 15.05.2015 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lise Grønbjerg Uhre Larsen | 01.04.2016 | 30.08.2017 | bestyrelsesmedlem |
Anne Buur Niebuhr | 01.04.2016 | 30.08.2017 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Grønbjerg Uhre Larsen | 01.04.2016 | 30.08.2017 | formand |
Mark Chemnitz-Laustsen | 01.06.2014 | 01.04.2016 | bestyrelse |
Casper Panduro | 01.06.2014 | 01.04.2016 | formand |
Jesper Grønbjerg Uhre Larsen | 01.06.2014 | 31.03.2016 | bestyrelse |
Klaus Andersen | 01.06.2014 | 01.04.2015 | bestyrelse |