Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Dekret | Direktion | xbrl | ||||
Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2023-07-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-07-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-07-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-07-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Anne Marie Vej 10, 9320 Hjallerup (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-07-18 fjernes Bibranche: Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-07-18 fjernes Bibranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-07-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-07-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-05-12 (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-07-18 fjernes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-07-18 fjernes Kontaktoplysninger: denbettevognmand@hotmail.com (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-07-18 fjernes Legale ejere: DET BETTE HOLDING ApS (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-07-18 fjernes Navne: DENBETTEVOGNMAND ApS (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-07-18 fjernes Reelle ejere: Peter Georg Jensen (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-07-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-07-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-07-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-07-18 fjernes Stiftere: DET BETTE HOLDING ApS (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-07-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2022-09-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2022-09-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2022-09-27 Statstidende Dekret
Den 2022-08-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2022-08-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-08-18 fjernes Direktion: Peter Georg Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2021-06-29 tilføjes Direktion: Peter Georg Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2021-06-29 fjernes Direktion: Marie-Louise Kjær Mogensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-06-29 tilføjes Reelle ejere: Peter Georg Jensen (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2021-06-29 fjernes Reelle ejere: Marie-Louise Kjær Mogensen (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-29 fjernes Legale ejere: Marie-Louise Kjær Mogensen (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2020-06-07 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2020-06-08 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2020-03-02 tilføjes Bibranche: Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2020-03-02 tilføjes Bibranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2020-03-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2020-03-01 fjernes Revisor: Revice, statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-07-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Anne Marie Vej 10, 9320 Hjallerup (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2019-07-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Nygade 11, 9320 Hjallerup (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-12-02 tilføjes Revisor: Revice, statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2016-12-02 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-05-20 tilføjes Legale ejere: Marie-Louise Kjær Mogensen (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2014-05-12 tilføjes Legale ejere: DET BETTE HOLDING ApS (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2014-05-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nygade 11, 9320 Hjallerup (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2014-05-12 tilføjes Direktion: Marie-Louise Kjær Mogensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-05-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er - direkte eller via besiddelse af kapitalandele i andre selskaber - at drive vognmandsvirksomhed samt anden virksomhed, der efter ledelsens skøn er forbundet hermed. (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2014-05-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2014-05-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-05-12 (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2014-05-12 tilføjes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2014-05-12 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2014-05-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2014-05-12 tilføjes Kontaktoplysninger: denbettevognmand@hotmail.com (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2014-05-12 tilføjes Navne: DENBETTEVOGNMAND ApS (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2014-05-12 tilføjes Reelle ejere: Marie-Louise Kjær Mogensen (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2014-05-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2014-05-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2014-05-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2014-05-12 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2014-05-12 tilføjes Stiftere: DET BETTE HOLDING ApS (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2014-05-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2014-05-12 tilføjes Vedtægter: 2014-05-12 (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2014-05-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2014-05-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-18)