Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Binavne | Navne | Vedtægter | ||||
Ejerskaber | Revisor | Hovedbranche | Bestyrelse | ||||
Legale ejere | Beliggenhedsadresse | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-19 tilføjes Binavne: Harpun Holding ApS (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2024-03-19 tilføjes Navne: PolyGroup Holding ApS (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2024-03-18 fjernes Navne: HARPUN HOLDING ApS (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2024-03-19 tilføjes Vedtægter: 2024-03-19 (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2014-05-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PolyGroup A/S. (offentliggjort 2015-06-17)
Den 2021-03-18 sletter virksomheden Ejerskaber: HENRO-TEK ApS. (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2023-10-31 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-10-31 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-08-09 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2023-08-09 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2023-03-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-28 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2022-09-28 fjernes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2022-02-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-01 tilføjes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2021-01-01 fjernes Revisor: RR-SR A/S (offentliggjort 2021-01-10)
Den 2020-03-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-12-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-05-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-12 tilføjes Revisor: RR-SR A/S (offentliggjort 2021-01-10)
Den 2019-04-12 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2018-04-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-01 tilføjes Bestyrelse: Ivan Vagner (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2016-10-28 tilføjes Binavne: KLJ Plast Group ApS (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2016-10-28 tilføjes Legale ejere: KLJ GROUP ApS (offentliggjort 2016-12-29)
Den 2016-10-27 fjernes Legale ejere: KLJ PLAST GROUP ApS (offentliggjort 2016-12-13)
Den 2016-10-28 tilføjes Vedtægter: 2016-10-28 (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2016-03-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-30 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2015-12-30 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-01-15)
Den 2015-08-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestermarksvej 5, 6630 Rødding (offentliggjort 2015-08-04)
Den 2015-08-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Jelsvej 8, 6630 Rødding (offentliggjort 2015-08-04)
Den 2015-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jelsvej 8, 6630 Rødding (offentliggjort 2015-08-04)
Den 2015-06-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Jelsvej 8, 6630 Rødding (offentliggjort 2015-06-16)
Den 2015-01-05 tilføjes Bestyrelse: Anders Hedetoft (næstformand) (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2015-01-05 fjernes Bestyrelse: Jørgen Einer-Jensen Brammer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-06-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i datterselskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-05 tilføjes Kapital (Kapital): 501.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-05 tilføjes Vedtægter: 2014-06-05 (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2014-05-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jelsvej 8, 6630 Rødding (offentliggjort 2015-06-16)
Den 2014-05-20 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Einer-Jensen Brammer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-05-20 tilføjes Direktion: Klaus Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-05-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-05-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2014-05-20 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-20 tilføjes Legale ejere: KLJ PLAST GROUP ApS (offentliggjort 2016-12-13)
Den 2014-05-20 tilføjes Navne: HARPUN HOLDING ApS (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2014-05-20 tilføjes Reelle ejere: Klaus Jørgensen (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2014-05-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2014-05-20 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-01-15)
Den 2014-05-20 tilføjes Stiftere: KLJ PLAST GROUP ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-05-20)
Den 2014-05-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)