Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2022-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2022-11-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2022-11-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2022-11-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Jens Baggesens Vej 1, 9000 Aalborg (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2022-11-23 fjernes Bestyrelse: Rasmus Wernlund (næstformand) (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2022-11-23 fjernes Direktion: Rasmus Wernlund (direktør) (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2022-11-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2022-11-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-05-15 (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2022-11-23 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2022-11-23 fjernes Kontaktoplysninger: wernlund.jensen@gmail.com (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2022-11-23 fjernes Legale ejere: Rasmus Wernlund, Claus Buus Jensen (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2022-11-23 fjernes Navne: WERNLUND & JENSEN ApS (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2022-11-23 fjernes Reelle ejere: Rasmus Wernlund, Claus Buus Jensen (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2022-11-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2022-11-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2022-11-23 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2022-11-23 fjernes Stiftere: Rasmus Wernlund, Claus Buus Jensen (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2022-11-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2022-07-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jens Baggesens Vej 1, 9000 Aalborg (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2019-07-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Fyrrebakken 28, 1. th., 9000 Aalborg (offentliggjort 2019-07-31)
Den 2019-04-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-15 tilføjes Bestyrelse: Rasmus Wernlund (næstformand) (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2014-05-15 tilføjes Direktion: Rasmus Wernlund (direktør) (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2014-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2014-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-05-15 (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2014-05-15 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2014-05-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-05-27)
Den 2014-05-14 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-05-27)
Den 2014-05-15 tilføjes Kontaktoplysninger: wernlund.jensen@gmail.com (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2014-05-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2014-05-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-14 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fyrrebakken 28, 1. th., 9000 Aalborg (offentliggjort 2019-07-31)
Den 2014-05-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel (køb og salg). (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2014-05-14 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2014-05-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2014-05-14 tilføjes Legale ejere: Rasmus Wernlund, Claus Buus Jensen (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2014-05-14 tilføjes Navne: WERNLUND & JENSEN ApS (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2014-05-14 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Wernlund, Claus Buus Jensen (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2014-05-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2014-05-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2014-05-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2014-05-14 tilføjes Stiftere: Rasmus Wernlund, Claus Buus Jensen (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2014-05-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Rasmus Wernlund & Claus Buus Jensen (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2014-05-14 tilføjes Vedtægter: 2014-05-14 (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2014-05-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-11-23)