Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Interessenter | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Tegningsregel | Vedtægter | Formål |
Den 2023-02-07 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2023-02-07 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2023-02-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2023-02-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Herningvej 26, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2023-02-07 fjernes Direktion: Jørgen Leivsgard Christensen (direktør) (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2023-02-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-06-30 (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2023-02-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-03-01 (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2023-02-07 fjernes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2023-02-07 fjernes Interessenter: GK DANMARK A/S, ENELCO ApS, Byggeselskabet af 30.06.2004 A/S (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2023-02-07 fjernes Kontaktoplysninger: ls@enelco.dk (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2023-02-07 fjernes Navne: BKØ I/S (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2023-02-07 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2023-02-07 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2023-02-07 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2023-02-07 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2023-02-07 fjernes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2022-09-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-27 fjernes Interessenter: BYGGEFIRMAET AF 10-8-17 A/S (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2018-11-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-08 tilføjes Tegningsregel: Interessentskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2018-05-01 tilføjes Direktion: Jørgen Leivsgard Christensen (direktør) (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2018-05-01 tilføjes Vedtægter: 2018-05-01 (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2017-12-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herningvej 26, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2017-09-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Hollandiavej 1, 4840 Nørre Alslev (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-09-28 tilføjes Kontaktoplysninger: ls@enelco.dk (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2017-09-27 fjernes Kontaktoplysninger: cs@brdr-p.dk (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-08-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2017-08-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2016-11-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-06-01 tilføjes Kontaktoplysninger: cs@brdr-p.dk (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2014-05-01 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2014-04-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-07-01)
Den 2014-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hollandiavej 1, 4840 Nørre Alslev (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2014-03-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at beskæftige sig med opførelse af projektet Sophieskolen Nykøbing F for Guldborgsund kommune. (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2014-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-06-30 (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2014-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-03-01 (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2014-03-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-07-01)
Den 2014-03-01 tilføjes Interessenter: GK DANMARK A/S, ENELCO ApS, Byggeselskabet af 30.06.2004 A/S, BYGGEFIRMAET AF 10-8-17 A/S (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2014-03-01 tilføjes Navne: BKØ I/S (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2014-03-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2014-03-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2014-03-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2014-03-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2014-03-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af interessenterne i forening eller hver for sig. (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2014-03-01 tilføjes Vedtægter: 2014-03-01 (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2014-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2014-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-07)