Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2020-02-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-02-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-02-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-02-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Christiansvej 34, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-02-11 fjernes Direktion: Jens Laurbjerg Dreyer Nielsen (adm. dir) (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-02-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-02-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-05-09 (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-02-11 fjernes Hovedbranche: Anden it-servicevirksomhed (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-02-11 fjernes Legale ejere: INVESTERINGSSELSKABET AF 19.09.2007 ApS (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-02-11 fjernes Navne: GERMINI IVS (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-02-11 fjernes Reelle ejere: Jens Laurbjerg Dreyer Nielsen (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-02-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-02-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-02-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-02-11 fjernes Stiftere: INVESTERINGSSELSKABET AF 19.09.2007 ApS (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-02-11 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-29 tilføjes Legale ejere: INVESTERINGSSELSKABET AF 19.09.2007 ApS (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2016-03-28 fjernes Legale ejere: INVESTERINGSSELSKABET AF 19.09.2007 ApS, Mads Tue Bjærge (offentliggjort 2016-03-30)
Den 2016-03-29 tilføjes Reelle ejere: Jens Laurbjerg Dreyer Nielsen (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2016-03-28 fjernes Direktion: Mads Tue Bjærge (direktion) (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2014-07-01 tilføjes Hovedbranche: Anden it-servicevirksomhed (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2014-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-09-02)
Den 2014-05-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christiansvej 34, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2014-05-09 tilføjes Direktion: Mads Tue Bjærge (direktion) (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2014-05-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med udvikling, programmering og salg af IT-løsninger, levering af service- og konsulentydelser og undervisning inden for IT samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2014-05-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2014-05-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-05-09 (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2014-05-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-09-02)
Den 2014-05-09 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2014-05-09 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2014-05-09 tilføjes Legale ejere: INVESTERINGSSELSKABET AF 19.09.2007 ApS, Mads Tue Bjærge (offentliggjort 2016-03-30)
Den 2014-05-09 tilføjes Navne: GERMINI IVS (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2014-05-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2014-05-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2014-05-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2014-05-09 tilføjes Stiftere: INVESTERINGSSELSKABET AF 19.09.2007 ApS (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2014-05-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør alene eller af direktionen. (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2014-05-09 tilføjes Vedtægter: 2014-05-09 (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2014-05-09 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2014-05-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-11)