Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Hvidhvask | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2020-12-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Sct. Mathias Gade 59, 8800 Viborg (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-16 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-05-15 (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-16 fjernes Hovedbranche: Dyrkning af andre flerårige afgrøder (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-16 fjernes Legale ejere: Marian Bech Pedersen, Ivan Damgård Christensen (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-16 fjernes Navne: BECH-DAMGAARD ApS (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-16 fjernes Reelle ejere: Marian Bech Pedersen, Ivan Damgård Christensen (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-16 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-16 fjernes Stiftere: Marian Bech Pedersen, Ivan Damgård Christensen (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-08-04 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-08-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-08-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-08-04 fjernes Direktion: Poul Erik Christensen (direktion) (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-05-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sct. Mathias Gade 59, 8800 Viborg (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2016-02-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndersøparken 19, 8800 Viborg (offentliggjort 2016-02-09)
Den 2016-02-09 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-07-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2014-07-01 tilføjes Hovedbranche: Dyrkning af andre flerårige afgrøder (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2014-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-10-01)
Den 2014-06-01 tilføjes Direktion: Poul Erik Christensen (direktion) (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2014-06-01 fjernes Direktion: Kurt Øhlenschlæger (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndersøparken 19, 8800 Viborg (offentliggjort 2016-02-09)
Den 2014-05-15 tilføjes Direktion: Kurt Øhlenschlæger (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og drive jordbrug og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2014-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2014-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-05-15 (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2014-05-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-10-01)
Den 2014-05-15 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2014-05-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2014-05-15 tilføjes Legale ejere: Marian Bech Pedersen, Ivan Damgård Christensen (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2014-05-15 tilføjes Navne: BECH-DAMGAARD ApS (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2014-05-15 tilføjes Reelle ejere: Marian Bech Pedersen, Ivan Damgård Christensen (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2014-05-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2014-05-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2014-05-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2014-05-15 tilføjes Stiftere: Marian Bech Pedersen, Ivan Damgård Christensen (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2014-05-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2014-05-15 tilføjes Vedtægter: 2014-05-15 (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2014-05-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2014-05-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-08-06)