Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marielundvej 28, 1. th., 2730 Herlev (offentliggjort 2023-12-03)
Den 2023-12-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Vasekær 4, 2730 Herlev (offentliggjort 2023-12-03)
Den 2023-04-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vasekær 4, 2730 Herlev (offentliggjort 2023-12-03)
Den 2022-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Vasekær 4, 2730 Herlev (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2022-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vasekær 4, 2730 Herlev (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2022-03-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Islevdalvej 200, 2610 Rødovre (offentliggjort 2022-03-23)
Den 2022-03-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-04-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-08-24 tilføjes Hjemmeside: www.islevtryk.dk (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-08-24 tilføjes Kontaktoplysninger: info@islevtryk.dk (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-08-23 fjernes Kontaktoplysninger: fb@islevtryk.dk (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-05-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-21 tilføjes Direktion: Erik Falck (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-01-21 fjernes Direktion: Finn Blohm (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-01-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er formidling af serviceydelser indenfor trykkeopgaver (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-21 tilføjes Vedtægter: 2015-01-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-21 fjernes Bestyrelse: Finn Blohm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Legale ejere: Erik Falck (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2014-12-31 tilføjes Reelle ejere: Erik Falck (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-25 tilføjes Bestyrelse: Jan Torben Kjær (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-09-18 fjernes Binavne: DANSK KALENDER FORLAG 2014 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Islevdalvej 200, 2610 Rødovre (offentliggjort 2022-03-23)
Den 2014-05-14 tilføjes Bestyrelse: Finn Blohm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-05-14 tilføjes Binavne: DANSK KALENDER FORLAG 2014 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-14 tilføjes Direktion: Finn Blohm (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-05-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-05-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-14 tilføjes Hovedbranche: Kommunikationsdesign og grafisk design (offentliggjort 2014-05-26)
Den 2014-05-14 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-14 tilføjes Kontaktoplysninger: fb@islevtryk.dk (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2014-05-14 tilføjes Navne: ISLEV TRYK & PRINT ApS (offentliggjort 2014-05-14)
Den 2014-05-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-14 tilføjes Stiftere: TRYKPORTALEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-05-14)
Den 2014-05-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)