Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Rikke Schmith Kampmann | 09.03.2020 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Hansen | 02.01.2017 | 09.03.2020 | direktør |
Johnny Laursen | 13.05.2014 | 02.01.2017 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Michael Hansen | 01.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Peter Kenneth Morgan | 01.12.2023 | formand |
Vibeke Bodi | 02.01.2017 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mikael Arne Fogemann | 02.01.2017 | 01.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Michael Bruhn | 02.01.2017 | 01.12.2023 | formand |