Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Navne | Vedtægter | ||||
Hovedbranche | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Villavej 31, 7430 Ikast (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2021-01-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Birk Centerpark 40, 7400 Herning (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2020-07-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birk Centerpark 40, 7400 Herning (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2018-12-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Birk Centerpark 40, 7400 Herning (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2018-06-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birk Centerpark 40, 7400 Herning (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2017-08-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Papirfabrikken 24, 1. th., 8600 Silkeborg (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2017-06-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-09-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering og deltagelse i andre selskaber og virksomheder, herunder som fuldt ansvarlig deltager, og med fore-tagelse af udlån samt al virksomhed som efter direktionens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2015-09-24)
Den 2015-09-23 tilføjes Navne: Komplementarselskabet AJEJ CONSULT ApS (offentliggjort 2015-09-24)
Den 2015-09-22 fjernes Navne: AJEJ CONSULT ApS (offentliggjort 2015-09-24)
Den 2015-09-23 tilføjes Vedtægter: 2015-09-23 (offentliggjort 2015-09-24)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-08-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Papirfabrikken 24, 1. th., 8600 Silkeborg (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2014-08-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksholms Kanal 2, 1220 København K (offentliggjort 2014-08-06)
Den 2014-07-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2014-09-10)
Den 2014-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-09-10)
Den 2014-05-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksholms Kanal 2, 1220 København K (offentliggjort 2014-08-06)
Den 2014-05-08 tilføjes Direktion: Erik Høj Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-05-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er - direkte eller via besiddelse af kapitalandele i andre selskaber - at drive konsulentvirksomhed samt handels-, service- og investeringsvirksomhed og anden hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2015-09-24)
Den 2014-05-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-05-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-09-10)
Den 2014-05-08 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-08 tilføjes Legale ejere: ALJ HOLDING 2014 ApS, EHJ HOLDING 2014 ApS (offentliggjort 2015-02-12)
Den 2014-05-08 tilføjes Navne: AJEJ CONSULT ApS (offentliggjort 2015-09-24)
Den 2014-05-08 tilføjes Reelle ejere: Erik Høj Jensen, Anders Lützhøft Jørgensen (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2014-05-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2014-05-08 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET EDELBO & LUND-LARSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-08 tilføjes Stiftere: EHJ HOLDING 2014 ApS, ALJ HOLDING 2014 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-08 tilføjes Vedtægter: 2014-05-08 (offentliggjort 2015-09-24)
Den 2014-05-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-05-13)
Den 2014-05-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)