Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Reelle ejere | Kontaktoplysninger | Revisor | ||||
Legale ejere | Tegningsregel | Direktion | Navne | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Bestyrelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Beliggenhedsadresse | Bibranche | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-07-01 tilføjes Reelle ejere: Tanja Rødgaard, Nicki Rødgaard (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2023-07-01 fjernes Reelle ejere: Ernst Rødgaard (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2023-06-30 fjernes Reelle ejere: Tanja Rødgaard, Nicki Rødgaard (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2022-11-09 tilføjes Kontaktoplysninger: info@rodgaard.dk (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-11-08 fjernes Kontaktoplysninger: post@ermic.dk (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-10-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-01 tilføjes Reelle ejere: Tanja Rødgaard, Nicki Rødgaard, Ernst Rødgaard (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2021-03-31 fjernes Reelle ejere: Ernst Rødgaard (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2020-12-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-29 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2020-01-29 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2019-10-24 tilføjes Legale ejere: RØME HOLDING ApS AF 01.02.2011 (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2019-10-24 fjernes Legale ejere: TORSHØJVÆNGET 190 ApS (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2019-09-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2019-09-06 tilføjes Direktion: Nicki Rødgaard (direktør) (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2019-09-06 fjernes Direktion: Michael Meldgaard (direktør) (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2019-09-06 tilføjes Navne: KOLT EJENDOMME ApS (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2019-09-05 fjernes Navne: KOLT EJENDOMME A/S (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2019-09-06 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2019-09-06 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2019-09-06 tilføjes Vedtægter: 2019-09-06 (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2019-09-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2019-09-05 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2019-09-06 fjernes Bestyrelse: Ernst Rødgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-09-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-07-01 tilføjes Reelle ejere: Ernst Rødgaard (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2019-07-01 fjernes Reelle ejere: Michael Meldgaard (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2019-06-30 fjernes Reelle ejere: Ernst Rødgaard (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2018-09-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden, af to direktører i forening, af tre bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2018-09-07 tilføjes Bestyrelse: Henrik Steen Jensen (formand) (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2018-09-07 fjernes Bestyrelse: Karsten Lund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-09-16)
Den 2018-09-06 fjernes Bestyrelse: Michael Meldgaard (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-09-07 tilføjes Direktion: Michael Meldgaard (direktør) (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2018-09-07 tilføjes Vedtægter: 2018-09-07 (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2018-09-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-15 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2018-05-15 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2017-09-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren eller bestyrelsesformanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2017-03-31 tilføjes Vedtægter: 2017-03-31 (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2016-11-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-06-16 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2016-06-16 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2014-07-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at opføre, sælge og udleje boligejendomme samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-07 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-07 tilføjes Navne: KOLT EJENDOMME A/S (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2014-07-06 fjernes Navne: KOLT EJENDOMME ApS (offentliggjort 2014-08-26)
Den 2014-07-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med selskabets direktør eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2014-07-07 tilføjes Vedtægter: 2014-07-07 (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2014-07-07 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2014-07-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-08-26)
Den 2014-05-14 tilføjes Kontaktoplysninger: post@ermic.dk (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2014-05-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nygade 25, st., 8600 Silkeborg (offentliggjort 2014-05-09)
Den 2014-05-08 tilføjes Bestyrelse: Michael Meldgaard (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-05-08 tilføjes Bibranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2014-06-12)
Den 2014-05-08 tilføjes Direktion: Ernst Rødgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-05-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-05-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-08 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2014-06-12)
Den 2014-05-08 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-08 tilføjes Legale ejere: TORSHØJVÆNGET 190 ApS (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2014-05-08 tilføjes Navne: KOLT EJENDOMME ApS (offentliggjort 2014-08-26)
Den 2014-05-08 tilføjes Reelle ejere: Ernst Rødgaard, Michael Meldgaard (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2014-05-08 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-08 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2014-05-08 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2014-05-08 tilføjes Stiftere: TORSHØJVÆNGET 190 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-08-26)
Den 2014-05-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)