Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Hvidhvask | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Bibranche | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-11 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-11 tilføjes Navne: Fokus Management ApS (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-10 fjernes Navne: Selskabet af den 1. april 2014 IVS (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-11 tilføjes Vedtægter: 2021-10-11 (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-10 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2016-08-22 tilføjes Navne: Selskabet af den 1. april 2014 IVS (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2016-08-21 fjernes Navne: FOKUS MANAGEMENT IVS (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2016-08-22 tilføjes Vedtægter: 2016-08-22 (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2016-03-05 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-12-03 tilføjes Bibranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2015-12-03)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-07-01 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2014-07-15)
Den 2014-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-07-15)
Den 2014-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holmevej 111, 2860 Søborg (offentliggjort 2014-05-08)
Den 2014-04-01 tilføjes Direktion: Mickey Lund (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at yde rådgivning og assistance i forbindelse med økonomi og adminstration og aktiviteter, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-07-15)
Den 2014-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 10,00 (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2014-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-01 tilføjes Legale ejere: Mickey Lund (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2014-04-01 tilføjes Navne: FOKUS MANAGEMENT IVS (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2014-04-01 tilføjes Reelle ejere: Mickey Lund (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2014-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-01 tilføjes Stiftere: Mickey Lund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-01 tilføjes Vedtægter: 2014-04-01 (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2014-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2014-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)