Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Direktion | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Reelle ejere | Navne | ||||
Vedtægter | Interessenter | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-17 tilføjes Bestyrelse: Jes Søgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2023-05-17 fjernes Bestyrelse: David Nielsen-Man (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2023-05-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-07 tilføjes Direktion: Kim Madsen (direktør) (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-03-07 fjernes Direktion: Jacob Richter (direktør) (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2022-05-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-25 tilføjes Direktion: Jacob Richter (direktør) (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2022-04-25 fjernes Direktion: Kim Madsen (direktør) (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2021-05-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 81, 4000 Roskilde (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2021-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 81, 4000 Roskilde (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-04-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 81, 4000 Roskilde (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2019-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 4, 4000 Roskilde (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-09-30 tilføjes Kontaktoplysninger: finance@momentum-gruppen.com (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-05-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Bestyrelse: David Nielsen-Man (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2017-07-01 tilføjes Legale ejere: Huu Tri Nguyen, Søren Degnemark Larsen, Michael Shalmi, Jes Søgaard, Winnie Lykke Jensen, David Nielsen-Man (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2017-07-01 tilføjes Reelle ejere: Huu Tri Nguyen (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2017-06-30 fjernes Legale ejere: Huu Tri Nguyen, Søren Degnemark Larsen, Michael Shalmi, Winnie Lykke Jensen, David Nielsen-Man, Jes Søgaard (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2017-06-30 fjernes Reelle ejere: Huu Tri Nguyen (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2017-05-05 tilføjes Navne: K/S Flusi II (offentliggjort 2017-07-20)
Den 2017-05-04 fjernes Navne: K/S MOMENTUM ENERGY III (offentliggjort 2017-07-20)
Den 2017-05-05 tilføjes Vedtægter: 2017-05-05 (offentliggjort 2017-07-20)
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-07 tilføjes Interessenter: Komplementarselskabet Flusi Energi ApS (offentliggjort 2016-04-07)
Den 2016-04-07 fjernes Interessenter: HEADWIND A/S (offentliggjort 2016-04-07)
Den 2016-04-01 tilføjes Legale ejere: Huu Tri Nguyen, Søren Degnemark Larsen, Michael Shalmi, Winnie Lykke Jensen, David Nielsen-Man, Jes Søgaard (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2016-04-01 fjernes Legale ejere: MOMENTUM ENERGY INVEST ApS (offentliggjort 2017-07-04)
Den 2016-04-01 tilføjes Reelle ejere: Huu Tri Nguyen (offentliggjort 2018-10-16)
Den 2016-03-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-03-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 4, 4000 Roskilde (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2014-03-19 tilføjes Bestyrelse: Kim Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-03-19 tilføjes Direktion: Kim Madsen (direktør) (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2014-03-19 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er, gennem datterselskab, at indkøbe et eller flere vind- eller solanlæg i Tyskland, og drive dette/disse sim en virksomhed med produktion af strøm til el-selskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-03-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-19 tilføjes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2016-05-04)
Den 2014-03-19 tilføjes Interessenter: HEADWIND A/S (offentliggjort 2016-04-07)
Den 2014-03-19 tilføjes Legale ejere: MOMENTUM ENERGY INVEST ApS (offentliggjort 2017-07-04)
Den 2014-03-19 tilføjes Navne: K/S MOMENTUM ENERGY III (offentliggjort 2017-07-20)
Den 2014-03-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2014-03-19 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-19 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af komplementaren eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-19 tilføjes Vedtægter: 2014-03-19 (offentliggjort 2017-07-20)
Den 2014-03-19 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2014-05-08)
Den 2014-03-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)