Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Legale ejere | Månedsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Direktion | ||||
Årsbeskæftigelse | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2019-09-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-09-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-09-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-09-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Løversysselvej 2, 7100 Vejle (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-09-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-09-30 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-09-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-05-06 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-09-18 fjernes Hovedbranche: Salg, vedligeholdelse og reparation af motorcykler og reservedele og tilbehør hertil (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-09-18 fjernes Kontaktoplysninger: info@ks-motor.dk (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-09-18 fjernes Navne: K.S. MOTOR ApS (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-09-18 fjernes Reelle ejere: Anne Mette Sigvert (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-09-18 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-09-18 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-09-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-09-18 fjernes Stiftere: SIGVERT INVEST ApS (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-09-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-09-03 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-05-26 fjernes Legale ejere: SIGVERT INVEST ApS (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-11-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2018-11-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-11-12 fjernes Direktion: Torben Sigvert (adm. dir) (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-11-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Løversysselvej 2, 7100 Vejle (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2017-11-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Dandyvej 5, 7100 Vejle (offentliggjort 2018-01-06)
Den 2017-11-16 tilføjes Kontaktoplysninger: info@ks-motor.dk (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2017-11-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dandyvej 5, 7100 Vejle (offentliggjort 2018-01-06)
Den 2014-06-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Bystedparken 85, 7080 Børkop (offentliggjort 2014-06-13)
Den 2014-06-12 tilføjes Direktion: Torben Sigvert (adm. dir) (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2014-06-12 fjernes Direktion: Anne Mette Sigvert (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bystedparken 85, 7080 Børkop (offentliggjort 2014-06-13)
Den 2014-05-06 tilføjes Direktion: Anne Mette Sigvert (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for handel, endvidere kan selskabet drive virksomhed inden for formidling, investering, rådgivning, leasing, fabrikation, industri, service og anden efter ledelsens opfattelse relateret virksomhed. (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2014-05-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-09-30 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2014-05-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-05-06 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2014-05-06 tilføjes Hovedbranche: Salg, vedligeholdelse og reparation af motorcykler og reservedele og tilbehør hertil (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2014-05-06 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2014-05-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2014-05-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2014-05-06 tilføjes Legale ejere: SIGVERT INVEST ApS (offentliggjort 2019-07-24)
Den 2014-05-06 tilføjes Navne: K.S. MOTOR ApS (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2014-05-06 tilføjes Reelle ejere: Anne Mette Sigvert (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2014-05-06 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2014-05-06 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2014-05-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2014-05-06 tilføjes Stiftere: SIGVERT INVEST ApS (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2014-05-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. Generalforsamlingen eller ledelsen kan meddele tilladelse til at andre kan tegne selskabet. (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2014-05-06 tilføjes Vedtægter: 2014-05-06 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2014-05-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2014-05-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-19)