Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2014-05-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: RG ROM GUMMI A/S. (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2014-06-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: RG DETECTLINE ApS. (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2014-06-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: RG EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2014-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: RG SEASIGHT FENDERS ApS. (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2017-10-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: UNITED FOAM ApS. (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2020-04-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: RG Maskinteknik A/S. (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2020-03-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jupitervej 26, 7620 Lemvig (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2019-11-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Neptunvej 1, 7620 Lemvig (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2019-03-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Neptunvej 1, 7620 Lemvig (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2014-05-01 tilføjes Direktion: Jesper Berg Kristensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med finansiering og investering, herunder investering i kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-04-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2014-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-01 tilføjes Legale ejere: JESPER BERG HOLDING ApS, SKOV TRABJERG HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2014-05-01 tilføjes Navne: RG GROUP ApS (offentliggjort 2014-05-06)
Den 2014-05-01 tilføjes Reelle ejere: Jesper Berg Kristensen, Jan Skov Trabjerg (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2014-05-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2014-05-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-01 tilføjes Stiftere: SKOV TRABJERG HOLDING ApS, JESPER BERG HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en hos Erhvervsstyrelsen registreret direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-01 tilføjes Vedtægter: 2014-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-05-06)
Den 2014-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)