Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Direktion | ||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-09-04 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-09-04)
Den 2014-05-06 sletter virksomheden Ejerskaber: NORDLUND Entreprise ApS. (offentliggjort 2022-11-22)
Den 2024-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-21 fjernes Direktion: Kashif Muhammad Akram (direktør) (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2023-08-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tværagervej 3, 2600 Glostrup (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Emblasgade 123, 1. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-07-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Emblasgade 123, 1. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2014-05-06 tilføjes Direktion: Kashif Muhammad Akram (direktør) (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2014-05-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og anden virksomhed beslægtet hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-05-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-06 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2014-05-09)
Den 2014-05-06 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-06 tilføjes Legale ejere: Uzma Munawar Khan (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2014-05-06 tilføjes Navne: NORSAM HOLDING ApS (offentliggjort 2014-05-06)
Den 2014-05-06 tilføjes Reelle ejere: Uzma Munawar Khan (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2014-05-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-06 tilføjes Stiftere: Uzma Munawar Khan (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2014-05-06 tilføjes Vedtægter: 2014-05-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-05-06)
Den 2014-05-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-21)