Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kurt Schmidt Jensen | 04.04.2018 | 10.04.2019 | direktør |
Michael Jørgen Thomsen | 19.04.2016 | 04.04.2018 | direktør |
Martin Kørvel Thomsen | 19.04.2016 | 04.04.2018 | direktør |
Michael Jørgen Thomsen | 05.05.2014 | 13.04.2016 | direktion |
Martin Kørvel Thomsen | 05.05.2014 | 13.04.2016 | direktion |