Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Thomas Sørensen | 08.02.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Rasmus Lyhne Ibsen | 30.10.2020 | 08.02.2021 | direktør |
Morten Herup Olesen | 05.05.2014 | 30.10.2020 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kenneth Douglas Plummer | 30.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Christian Pedersen | 01.05.2016 | formand |
Morten Mølholm Hansen | 20.08.2015 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Morten Herup Olesen | 05.05.2014 | 30.10.2020 | bestyrelse |
Preben Staun | 05.05.2014 | 01.05.2016 | formand |
Karl Christian Koch | 05.05.2014 | 20.08.2015 | bestyrelse |