Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Glenn Schøn Hansen | 21.09.2017 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anders Boysen Jepsen | 16.03.2017 | 17.03.2017 | direktør |
Frank Olesen | 21.04.2014 | 21.09.2017 | direktør |
Jesper Kjær Andersen | 21.04.2014 | 16.03.2017 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Glenn Schøn Hansen | 21.09.2017 | bestyrelsesmedlem |
Anders Boysen Jepsen | 21.04.2014 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Frank Olesen | 21.04.2014 | 28.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Kjær Andersen | 21.04.2014 | 17.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Bjarke Pihl Bovbjerg | 21.04.2014 | 17.03.2017 | bestyrelsesmedlem |