Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2024-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2024-02-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2024-02-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Løjtegårdsvej 28, 1., 2770 Kastrup (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2024-02-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2024-02-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-05-04 (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2024-02-01 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2024-02-01 fjernes Kontaktoplysninger: Jeanette.Hansen@accura.dk (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2024-02-01 fjernes Legale ejere: Johnny Hansen (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2024-02-01 fjernes Navne: J.H. HOLDING 2014 ApS (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2024-02-01 fjernes Reelle ejere: Johnny Hansen (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2024-02-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2024-02-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2024-02-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2024-02-01 fjernes Stiftere: Johnny Hansen (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2024-02-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2014-05-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: J.H. MURERENTREPRISE ApS. (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2024-01-31 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2023-10-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2023-10-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-09-07 tilføjes Kontaktoplysninger: Jeanette.Hansen@accura.dk (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2023-09-06 fjernes Kontaktoplysninger: jh@j-h-murer.dk (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2023-09-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-08-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-08-15 fjernes Direktion: Johnny Hansen (direktør) (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2022-07-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-10 tilføjes Kontaktoplysninger: jh@j-h-murer.dk (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2017-10-09 fjernes Kontaktoplysninger: j.h.murer@gmail.com (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2017-05-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-05 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Løjtegårdsvej 28, 1., 2770 Kastrup (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2014-05-04 tilføjes Direktion: Johnny Hansen (direktør) (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2014-05-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2014-05-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2014-05-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-05-04 (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2014-05-04 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2014-05-04 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2014-05-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2014-05-04 tilføjes Kontaktoplysninger: j.h.murer@gmail.com (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2014-05-04 tilføjes Legale ejere: Johnny Hansen (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2014-05-04 tilføjes Navne: J.H. HOLDING 2014 ApS (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2014-05-04 tilføjes Reelle ejere: Johnny Hansen (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2014-05-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2014-05-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2014-05-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2014-05-04 tilføjes Stiftere: Johnny Hansen (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2014-05-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2014-05-04 tilføjes Vedtægter: 2014-05-04 (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2014-05-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2014-05-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-15)