Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2014-06-30 sletter virksomheden Ejerskaber: K. E. AUTOMOBILER ApS. (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2023-02-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K. E. AUTOMOBILER ApS. (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2024-02-22 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2024-02-22 fjernes Revisor: RevisorGruppen v/Lilly Jeppesen (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2022-12-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-10-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2015-01-06)
Den 2014-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-01-06)
Den 2014-04-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sømarken 171, 5762 Vester Skerninge (offentliggjort 2014-05-02)
Den 2014-04-30 tilføjes Direktion: John Storm Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-04-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab, herunder besiddelse af kapitalandele og drift af investeringsvirksomhed samt i øvrigt udøve enhver hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-01-06)
Den 2014-04-30 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-30 tilføjes Legale ejere: John Storm Hansen (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2014-04-30 tilføjes Navne: AUTOSTORM HOLDING ApS (offentliggjort 2014-05-02)
Den 2014-04-30 tilføjes Reelle ejere: John Storm Hansen (offentliggjort 2017-10-07)
Den 2014-04-30 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-30 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2014-04-30 tilføjes Revisor: RevisorGruppen v/Lilly Jeppesen (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2014-04-30 tilføjes Stiftere: John Storm Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-30 tilføjes Vedtægter: 2014-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-05-02)
Den 2014-04-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)