Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Hovedbranche | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Direktion | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Genoptagelse tvangsopløsning | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-04-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2014-05-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SVEND E. SØRENSEN SPEDITION A/S. (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2023-07-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-09-15)
Den 2023-06-30 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-09-15)
Den 2023-04-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-12-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-12-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-02-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-12-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2018-12-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2018-12-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2018-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2018-11-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-11-30 fjernes Direktion: Christian Einfeldt Sørensen (direktør) (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-11-30 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-03-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-09 tilføjes Legale ejere: Nicolai Einfeldt Sørensen, Katrine Cecilie Sørensen, Christian Einfeldt Sørensen (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2017-10-08 fjernes Legale ejere: Nicolai Einfeldt Sørensen, Katrine Cecilie Sørensen, Christian Einfeldt Sørensen (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2017-04-30 tilføjes Reelle ejere: Christian Einfeldt Sørensen (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2017-03-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-09-27 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2016-09-27 fjernes Revisor: Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Reelle ejere: Katrine Cecilie Sørensen (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2016-02-17 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2015-11-06 (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2016-02-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2016-02-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2015-11-06 tilføjes Direktion: Christian Einfeldt Sørensen (direktør) (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2015-11-06 tilføjes Revisor: Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2015-10-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-02-17)
Den 2015-10-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2015-10-15 fjernes Direktion: Christian Einfeldt Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-08-20 fjernes Revisor: VISTISEN & LUNDE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2014-05-01 tilføjes Legale ejere: Frank Einfeldt Sørensen (offentliggjort 2017-01-23)
Den 2014-05-01 fjernes Legale ejere: Frank Einfeldt Sørensen (offentliggjort 2017-01-23)
Den 2014-04-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kampesmose 25, 6070 Christiansfeld (offentliggjort 2014-04-30)
Den 2014-04-30 tilføjes Direktion: Christian Einfeldt Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-04-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2014-04-30 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-30 tilføjes Legale ejere: Nicolai Einfeldt Sørensen, Katrine Cecilie Sørensen, Christian Einfeldt Sørensen (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2014-04-30 tilføjes Navne: FNC HOLDING ApS (offentliggjort 2014-04-30)
Den 2014-04-30 tilføjes Reelle ejere: Nicolai Einfeldt Sørensen (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2014-04-30 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-30 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2014-04-30 tilføjes Revisor: VISTISEN & LUNDE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2014-04-30 tilføjes Stiftere: Christian Einfeldt Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2014-04-30 tilføjes Vedtægter: 2014-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-04-30)
Den 2014-04-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-15)