Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Navne | ObligatoriskEmail | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2019-10-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-10-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-10-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Gertruds Stræde 6, 1129 København K (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-10-31 fjernes Bestyrelse: Matias Søndergaard (formand) (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-10-31 fjernes Direktion: Jakob Balslev (direktør) (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-10-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-10-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-04-25 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-10-31 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2019-01-16 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-10-31 fjernes Hovedbranche: Aktiviteter, der udøves efter produktion af film, video- og tv-programmer (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-10-31 fjernes Legale ejere: ROKOKO ELECTRONICS APS (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-10-31 fjernes Navne: ROKOKO STUDIOS IVS (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-10-31 fjernes ObligatoriskEmail: hi@rokokostudios.com (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-10-31 fjernes Reelle ejere: Jakob Balslev (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-10-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-10-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-10-31 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-10-31 fjernes Stiftere: ROKOKO ELECTRONICS APS (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-10-31 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-06-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-17 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2019-01-16 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-02-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-02-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-17)
Den 2019-01-13 tilføjes Bestyrelse: Matias Søndergaard (formand) (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-01-13 tilføjes Direktion: Jakob Balslev (direktør) (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-01-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2018-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-17)
Den 2018-11-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-11-29 fjernes Bestyrelse: Matias Søndergaard (formand) (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-11-29 fjernes Direktion: Jakob Balslev (adm. dir) (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-18 tilføjes Navne: ROKOKO STUDIOS IVS (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2016-04-17 fjernes Navne: ROKOKO IVS (offentliggjort 2016-04-18)
Den 2016-04-18 tilføjes ObligatoriskEmail: hi@rokokostudios.com (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2016-04-18 tilføjes Vedtægter: 2016-04-18 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2016-04-18 fjernes Bestyrelse: Søren Munk Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2016-04-18)
Den 2016-01-01 tilføjes Hovedbranche: Aktiviteter, der udøves efter produktion af film, video- og tv-programmer (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2015-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-10-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Gertruds Stræde 6, 1129 København K (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2015-10-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Gothersgade 156, 1123 København K (offentliggjort 2015-10-28)
Den 2014-04-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gothersgade 156, 1123 København K (offentliggjort 2015-10-28)
Den 2014-04-25 tilføjes Bestyrelse: Søren Munk Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2016-04-18)
Den 2014-04-25 tilføjes Direktion: Jakob Balslev (adm. dir) (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2014-04-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er salg og levering af serviceydelser inden for motion capture og motion streaming, samt relaterede services og investeringer. (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2014-04-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2014-04-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-04-25 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2014-04-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2014-04-25 tilføjes Kapital (Kapital): 500,00 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2014-04-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2014-04-25 tilføjes Legale ejere: ROKOKO ELECTRONICS APS (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2014-04-25 tilføjes Navne: ROKOKO IVS (offentliggjort 2016-04-18)
Den 2014-04-25 tilføjes Reelle ejere: Jakob Balslev (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2014-04-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2014-04-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2014-04-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2014-04-25 tilføjes Stiftere: ROKOKO ELECTRONICS APS (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2014-04-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2014-04-25 tilføjes Vedtægter: 2014-04-25 (offentliggjort 2016-04-18)
Den 2014-04-25 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2014-04-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-29)