Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Vedtægter | Revisor | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2014-04-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HØYER PATENT AALBORG ApS. (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2020-08-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2016-06-08 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2016-06-09 tilføjes Vedtægter: 2016-06-09 (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2016-06-09 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET DENNIS MØLLER (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2016-06-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-04-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højbovangen 36, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2014-04-30)
Den 2014-04-25 tilføjes Direktion: Michael Høyer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber, at drive investeringsvirksomhed samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2014-04-25 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-25 tilføjes Legale ejere: Michael Høyer (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2014-04-25 tilføjes Navne: HØYER HOLDING AALBORG ApS (offentliggjort 2014-04-30)
Den 2014-04-25 tilføjes Reelle ejere: Michael Høyer (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2014-04-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2014-04-25 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET DENNIS MØLLER (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2014-04-25 tilføjes Stiftere: Michael Høyer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-25 tilføjes Vedtægter: 2014-04-25 (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2014-04-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-04-30)
Den 2014-04-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)