Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Vedtægter | ||||
Ejerskaber |
Den 2020-01-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-01-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-01-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-01-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Høsterkøbgade 14, 3. th., 2200 København N (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-01-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-06-30 (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-01-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-03-22 (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-01-23 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-01-23 fjernes Legale ejere: Jess Froholdt Stopa (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-01-23 fjernes Navne: EPIC GROUP HOLDING IVS (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-01-23 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-01-23 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-01-23 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-01-23 fjernes Stiftere: Jess Froholdt Stopa (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-01-23 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2018-09-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2018-09-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-09-17 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2016-01-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2016-01-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2016-01-27 fjernes Direktion: Jess Froholdt Stopa (direktion) (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2014-03-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høsterkøbgade 14, 3. th., 2200 København N (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2014-03-22 tilføjes Direktion: Jess Froholdt Stopa (direktion) (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2014-03-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2014-03-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-06-30 (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2014-03-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-03-22 (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2014-03-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2014-03-22 tilføjes Kapital (Kapital): 20.000,00 (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2014-03-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2014-03-22 tilføjes Legale ejere: Jess Froholdt Stopa (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2014-03-22 tilføjes Navne: EPIC GROUP HOLDING IVS (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2014-03-22 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2014-03-22 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2014-03-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2014-03-22 tilføjes Stiftere: Jess Froholdt Stopa (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2014-03-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2014-03-22 tilføjes Vedtægter: 2014-03-22 (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2014-03-22 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2014-03-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2014-07-03 sletter virksomheden Ejerskaber: SUPERIUM ApS. (offentliggjort 2015-10-26)