Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
xbrl | Formål | Bibranche | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2022-02-28 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2022-02-28 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2022-02-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2022-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Århusvej 58, 3000 Helsingør (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2022-02-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-09-30 (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2022-02-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-04-15 (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2022-02-28 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2022-02-28 fjernes Legale ejere: Lamberto Azzi (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2022-02-28 fjernes Navne: DIVECENTER.DK IVS (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2022-02-28 fjernes Reelle ejere: Lamberto Azzi (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2022-02-28 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2022-02-28 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2022-02-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2022-02-28 fjernes Stiftere: Torben Waldbjørn Nielsen, Lamberto Azzi (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2022-02-28 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2022-01-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2022-01-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2022-01-20 fjernes Direktion: Lamberto Azzi (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-09-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Århusvej 58, 3000 Helsingør (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2021-09-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Århusvej 58, 3000 Helsingør (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-03-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-06-07 tilføjes Formål: Formålet med selskabet er at styre virksomhedskapitalen som Formueforvaltning (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2019-05-07 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2019-05-06 fjernes Hovedbranche: Forhandlere af sports- og campingudstyr (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-07 fjernes Bibranche: Fremstilling af færdigretter (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-04-01 tilføjes Vedtægter: 2019-04-01 (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2019-02-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-01 tilføjes Reelle ejere: Lamberto Azzi (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-08-31 fjernes Direktion: Torben Waldbjørn Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-08-28 fjernes Legale ejere: Torben Waldbjørn Nielsen (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Bibranche: Fremstilling af færdigretter (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-09-02 tilføjes Legale ejere: Lamberto Azzi (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2014-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Århusvej 58, 3000 Helsingør (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2014-04-15 tilføjes Direktion: Torben Waldbjørn Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-04-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor handel, herunder import, eksport og salg af dykkerudstyr samt dermed beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2014-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-09-30 (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2014-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-04-15 (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2014-04-15 tilføjes Hovedbranche: Forhandlere af sports- og campingudstyr (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2014-04-15 tilføjes Kapital (Kapital): 2,00 (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2014-04-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2014-04-15 tilføjes Legale ejere: Torben Waldbjørn Nielsen (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2014-04-15 tilføjes Navne: DIVECENTER.DK IVS (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2014-04-15 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2014-04-15 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2014-04-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2014-04-15 tilføjes Stiftere: Torben Waldbjørn Nielsen, Lamberto Azzi (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2014-04-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2014-04-15 tilføjes Vedtægter: 2014-04-15 (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2014-04-15 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2014-04-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-20)