Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2019-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 13, 4100 Ringsted (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-04-09 (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-19 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer fra stadepladser og markeder (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-19 fjernes Navne: STAKLADEN RINGSTED A.M.B.A (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-19 fjernes Virksomhedsform: 140 (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-06-26 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 13, 4100 Ringsted (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 13, 4100 Ringsted (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-01-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2015-01-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-14 fjernes Bestyrelse: Jørgen Ulrik Mathiesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2015-01-14 fjernes Direktion: Henrik Refsgaard Olsen (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2015-01-14 fjernes Revisor: BULLER TEX FLEMMING OLSEN REGISTRERET REVISIONS S.M.B.A. (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-09-09 fjernes Bestyrelse: Helle Grace Lundsgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-10 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer fra stadepladser og markeder (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2014-04-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-06-11)
Den 2014-04-09 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-06-11)
Den 2014-04-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 13, 4100 Ringsted (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2014-04-09 tilføjes Bestyrelse: Helle Grace Lundsgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-09 tilføjes Direktion: Henrik Refsgaard Olsen (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2014-04-09 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive erhvervsmæssig og almennyttig virksomhed, på socialøkonomiske vilkår, ved selvstændig drift af detailhandel, fødevaretorv, lager, b2b handel, udlejning, forarbejdning, produktion, klinik, rådgivning. kurser, events, arrangementer med videre. (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2014-04-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2014-04-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-04-09 (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2014-04-09 tilføjes Navne: STAKLADEN RINGSTED A.M.B.A (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2014-04-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2014-04-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2014-04-09 tilføjes Revisor: BULLER TEX FLEMMING OLSEN REGISTRERET REVISIONS S.M.B.A. (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2014-04-09 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2014-04-09 tilføjes Vedtægter: 2014-04-09 (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2014-04-09 tilføjes Virksomhedsform: 140 (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2014-04-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)