Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Dekret | Tegningsregel | Direktion | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2022-09-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-09-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-09-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-09-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Bogø Hovedgade 158, 4793 Bogø By (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-09-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-06-30 (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-09-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-04-25 (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-09-09 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2016-06-16 (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-09-09 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-09-09 fjernes Kontaktoplysninger: peterbaunsoe@gmail.com (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-09-09 fjernes Legale ejere: Richard Feldmann Jensen (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-09-09 fjernes Navne: HANDELSSELSKABET 040308 ApS (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-09-09 fjernes Reelle ejere: Richard Feldmann Jensen (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-09-09 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-09-09 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-09-09 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-09-09 fjernes Stiftere: Richard Feldmann Jensen (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-09-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2021-05-15 Statstidende Dekret
Den 2021-04-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2021-04-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2021-04-21 Statstidende Dekret
Den 2021-03-02 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2021-01-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2021-01-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2021-01-19 fjernes Direktion: Richard Feldmann Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2019-11-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-07-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bogø Hovedgade 158, 4793 Bogø By (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2016-07-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Rantzausgade 27, 4. tv., 2200 København N (offentliggjort 2016-07-19)
Den 2016-07-18 tilføjes Kontaktoplysninger: peterbaunsoe@gmail.com (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2016-06-17 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2016-06-16 (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2016-06-16 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2016-06-02 (offentliggjort 2016-06-17)
Den 2016-06-07 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2016-06-02 (offentliggjort 2016-06-17)
Den 2016-06-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2016-06-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-06-17)
Den 2016-06-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-06-17)
Den 2016-06-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-06-07)
Den 2016-06-07 fjernes Direktion: Richard Feldmann Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-06-07)
Den 2016-04-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-06-07)
Den 2016-04-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2016-04-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2016-04-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2016-04-18 tilføjes Direktion: Richard Feldmann Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-06-07)
Den 2016-04-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2016-04-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2016-06-07)
Den 2016-01-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2016-01-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2016-01-27 fjernes Direktion: Richard Feldmann Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-04-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rantzausgade 27, 4. tv., 2200 København N (offentliggjort 2016-07-19)
Den 2014-04-25 tilføjes Direktion: Richard Feldmann Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-04-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, investering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2014-04-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-06-30 (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2014-04-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-04-25 (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2014-04-25 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2014-04-25 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2014-04-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2014-04-25 tilføjes Legale ejere: Richard Feldmann Jensen (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2014-04-25 tilføjes Navne: HANDELSSELSKABET 040308 ApS (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2014-04-25 tilføjes Reelle ejere: Richard Feldmann Jensen (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2014-04-25 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2014-04-25 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2014-04-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2014-04-25 tilføjes Stiftere: Richard Feldmann Jensen (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2014-04-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2014-04-25 tilføjes Vedtægter: 2014-04-25 (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2014-04-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2014-04-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-01-27)