Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Belvederekaj 20, 6. th., 2450 København SV (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-03-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbro 21, 1. th., 9000 Aalborg (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2014-04-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KJAER TRADING ApS. (offentliggjort 2015-05-09)
Den 2018-01-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Tradevision ApS. (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2018-09-07 sletter virksomheden Ejerskaber: Raylume ApS. (offentliggjort 2022-07-18)
Den 2020-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Vicinus ApS. (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-08-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Din Lejemægler ApS. (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2022-05-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-04-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbro 21, 1. th., 9000 Aalborg (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2018-09-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbro 21, 1. tv., 9000 Aalborg (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2018-09-17 tilføjes Kontaktoplysninger: kk@tradevision.dk (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2018-09-16 fjernes Kontaktoplysninger: kk@kristofferkjaer.com (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2018-04-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbro 21, 1. tv., 9000 Aalborg (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2018-03-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Novembervej 14, 9270 Klarup (offentliggjort 2018-03-25)
Den 2018-03-25 tilføjes Kontaktoplysninger: kk@kristofferkjaer.com (offentliggjort 2018-09-17)
Den 2017-04-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Novembervej 14, 9270 Klarup (offentliggjort 2018-03-25)
Den 2014-04-15 tilføjes Direktion: Kristoffer Stokbro Kjær (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-04-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbundet dermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-04-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2014-04-15 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-15 tilføjes Legale ejere: Kristoffer Stokbro Kjær (offentliggjort 2015-05-09)
Den 2014-04-15 tilføjes Navne: K. KJAER HOLDING ApS (offentliggjort 2014-04-25)
Den 2014-04-15 tilføjes Reelle ejere: Kristoffer Stokbro Kjær (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2014-04-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-15 tilføjes Stiftere: Kristoffer Stokbro Kjær (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-15 tilføjes Vedtægter: 2014-04-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-04-25)
Den 2014-04-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)