Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Revisor | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Bibranche | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryttergårdsvej 116, 3520 Farum (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2018-01-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Ryttergårdsvej 116, 3520 Farum (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2017-12-12 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-12-12 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-05-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryttergårdsvej 116, 3520 Farum (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2017-03-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Kalkværksvej 4, 3520 Farum (offentliggjort 2017-03-05)
Den 2016-05-11 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2016-05-11 fjernes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2016-05-11)
Den 2016-05-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-04-25 tilføjes Legale ejere: AKP Group A/S (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2014-04-25 tilføjes Reelle ejere: Allan Kim Pedersen (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2014-04-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kalkværksvej 4, 3520 Farum (offentliggjort 2017-03-05)
Den 2014-04-24 tilføjes Bibranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2014-05-05)
Den 2014-04-24 tilføjes Direktion: Allan Kim Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere, herunder investering i shipping aktiviteter samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-04-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2014-05-05)
Den 2014-04-24 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-24 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-24 tilføjes Navne: KAP INVEST ApS (offentliggjort 2014-04-25)
Den 2014-04-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2014-04-24 tilføjes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2016-05-11)
Den 2014-04-24 tilføjes Stiftere: AKP Group A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-24 tilføjes Vedtægter: 2014-04-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-04-25)
Den 2014-04-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)