Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ObligatoriskEmail | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Revisor | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2019-01-11 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-01-11 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-01-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-01-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Vognserup 15, 4420 Regstrup (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-01-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-06-30 (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-01-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-04-14 (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-01-11 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-01-11 fjernes Kontaktoplysninger: lah8@jubii.dk (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-01-11 fjernes Legale ejere: Lars Hendrichsen (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-01-11 fjernes Navne: HAWLAS ApS (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-01-11 fjernes ObligatoriskEmail: lah8@jubii.dk (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-01-11 fjernes Reelle ejere: Lars Hendrichsen (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-01-11 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-01-11 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-01-11 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-01-11 fjernes Stiftere: Lars Hendrichsen (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-01-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2018-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2018-11-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-11-23 fjernes Direktion: Lars Hendrichsen (direktion) (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-01-29 fjernes Revisor: REV OG RÅD REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-01-18 tilføjes Revisor: REV OG RÅD REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-01-18 fjernes Revisor: TimeVision Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2018-01-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-12-11 tilføjes ObligatoriskEmail: lah8@jubii.dk (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2017-11-30 tilføjes Revisor: TimeVision Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2017-11-30 fjernes Revisor: REVISAM2000 REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-12-06)
Den 2016-12-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vognserup 15, 4420 Regstrup (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2016-08-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Willemoesgade 64, 5., 2100 København Ø (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2015-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Willemoesgade 64, 5., 2100 København Ø (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2015-12-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Skjoldsvej 8, 4540 Fårevejle (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-12-17 tilføjes Kontaktoplysninger: lah8@jubii.dk (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2014-04-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skjoldsvej 8, 4540 Fårevejle (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2014-04-14 tilføjes Direktion: Lars Hendrichsen (direktion) (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2014-04-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter og aktier samt handel. (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2014-04-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-06-30 (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2014-04-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-04-14 (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2014-04-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2014-04-14 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2014-04-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2014-04-14 tilføjes Legale ejere: Lars Hendrichsen (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2014-04-14 tilføjes Navne: HAWLAS ApS (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2014-04-14 tilføjes Reelle ejere: Lars Hendrichsen (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2014-04-14 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2014-04-14 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2014-04-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2014-04-14 tilføjes Revisor: REVISAM2000 REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-12-06)
Den 2014-04-14 tilføjes Stiftere: Lars Hendrichsen (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2014-04-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2014-04-14 tilføjes Vedtægter: 2014-04-14 (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2014-04-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2014-04-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-23)