Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
ObligatoriskEmail | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Årsbeskæftigelse | ||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2019-05-27 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-27 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Fuglemosevej 5, 8800 Viborg (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-06-30 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-04-23 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-27 fjernes Hjemmeside: www.lisejur.dk (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-27 fjernes Hovedbranche: Produktion af film og videofilm (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-27 fjernes Kontaktoplysninger: lise@lisejur.dk (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-27 fjernes Legale ejere: Lise Elisabeth Haaning (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-27 fjernes Navne: LISEJUR.DK IVS (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-27 fjernes ObligatoriskEmail: lise@lisejur.dk (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-27 fjernes Reelle ejere: Lise Elisabeth Haaning (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-27 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-27 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-27 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-27 fjernes Stiftere: Lise Elisabeth Haaning (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-27 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-04-03 fjernes Direktion: Lise Elisabeth Haaning (adm. dir) (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-10-03 tilføjes Reelle ejere: Lise Elisabeth Haaning (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2017-10-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-11-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-07-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at producere animationsfilm til formidling af juridisk information og/eller undervisningsmateriale. (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2015-07-02 tilføjes Hjemmeside: www.lisejur.dk (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2015-07-02 tilføjes ObligatoriskEmail: lise@lisejur.dk (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2015-05-01 tilføjes Hovedbranche: Produktion af film og videofilm (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2015-05-01 tilføjes Vedtægter: 2015-05-01 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2015-04-30 fjernes Hovedbranche: Juridisk bistand (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-12-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fuglemosevej 5, 8800 Viborg (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2014-12-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Kasernevej 8, 8800 Viborg (offentliggjort 2014-12-30)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-05-23 tilføjes Kontaktoplysninger: lise@lisejur.dk (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2014-05-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kasernevej 8, 8800 Viborg (offentliggjort 2014-12-30)
Den 2014-05-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Kasernevej 8, 8800 Viborg (offentliggjort 2014-05-14)
Den 2014-04-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kasernevej 8, 8800 Viborg (offentliggjort 2014-05-14)
Den 2014-04-23 tilføjes Direktion: Lise Elisabeth Haaning (adm. dir) (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2014-04-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at yde juridisk rådgivning og sagsbehandling samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2014-04-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-06-30 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2014-04-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-04-23 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2014-04-23 tilføjes Hovedbranche: Juridisk bistand (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2014-04-23 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2014-04-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2014-04-23 tilføjes Navne: LISEJUR.DK IVS (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2014-04-23 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2014-04-23 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2014-04-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2014-04-23 tilføjes Stiftere: Lise Elisabeth Haaning (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2014-04-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2014-04-23 tilføjes Vedtægter: 2014-04-23 (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2014-04-23 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2014-04-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2014-03-23 tilføjes Legale ejere: Lise Elisabeth Haaning (offentliggjort 2019-07-23)