Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Revisor | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2014-04-16 sletter virksomheden Ejerskaber: LARS SKYTTE ApS. (offentliggjort 2017-09-15)
Den 2019-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-07-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-07-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Torvestrædet 2, 4560 Vig (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-07-01 fjernes Direktion: Lars Skytte Mkwaya (direktion) (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-07-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-07-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-04-16 (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-07-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-07-01 fjernes Legale ejere: Lars Skytte Mkwaya (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-07-01 fjernes Navne: LARS SKYTTE HOLDING ApS (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-07-01 fjernes Reelle ejere: Lars Skytte Mkwaya (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-07-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-07-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-07-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-07-01 fjernes Stiftere: Lars Skytte Mkwaya (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-07-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2019-06-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2018-07-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-07-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2015-07-06 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-09-29)
Den 2015-07-07 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-09-29)
Den 2014-04-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvestrædet 2, 4560 Vig (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2014-04-16 tilføjes Direktion: Lars Skytte Mkwaya (direktion) (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2014-04-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og foretage investeringer og anden efter direktionens skøn dermed beslægtet virksohed. (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2014-04-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2014-04-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-04-16 (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2014-04-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2014-04-16 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2014-04-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2014-04-16 tilføjes Legale ejere: Lars Skytte Mkwaya (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2014-04-16 tilføjes Navne: LARS SKYTTE HOLDING ApS (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2014-04-16 tilføjes Reelle ejere: Lars Skytte Mkwaya (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2014-04-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2014-04-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2014-04-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-09-29)
Den 2014-04-16 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-09-29)
Den 2014-04-16 tilføjes Stiftere: Lars Skytte Mkwaya (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2014-04-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2014-04-16 tilføjes Vedtægter: 2014-04-16 (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2014-04-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-07-01)
Den 2014-04-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-07-01)