Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | xbrl | Kontaktoplysninger | ||||
Vedtægter | Tegningsregel | Revisor | Bestyrelse | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Navne | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Hovedbranche | Kapital | Formål | ||||
Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Ringgade 26, 4., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovvejen 11, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-03-01 tilføjes Direktion: Mikael Arne Fogemann (direktør) (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2024-03-01 fjernes Direktion: Morten Juel Mikkelsen (direktør) (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2024-02-09 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-09 tilføjes Direktion: Morten Juel Mikkelsen (direktør) (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2023-03-09 fjernes Direktion: Kristian Hammerfelt Bischoff Voldsgaard (direktør) (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-02-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-07-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovvejen 11, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2022-07-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Thomas Koppels Gade 30, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-07-15 tilføjes Kontaktoplysninger: taurus@taurus.dk (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-07-14 fjernes Kontaktoplysninger: mail@vidarejendomme.dk (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-05-03 tilføjes Vedtægter: 2022-05-03 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-04-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2022-04-09)
Den 2022-04-08 tilføjes Direktion: Kristian Hammerfelt Bischoff Voldsgaard (direktør) (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2022-04-08 fjernes Direktion: Lars Jørgen Horst Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-04-09)
Den 2022-04-08 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-04-09)
Den 2022-04-08 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-04-09)
Den 2022-04-08 tilføjes Vedtægter: 2022-04-08 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-04-08 fjernes Bestyrelse: Poul Wiis (formand) (offentliggjort 2022-04-09)
Den 2021-12-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thomas Koppels Gade 30, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2021-12-26 fjernes Beliggenhedsadresse: P. Hiort-Lorenzens Vej 2, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-12-27)
Den 2021-09-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2022-12-31 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2021-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2021-07-01 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2021-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2021-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2021-06-30 fjernes Omlægningsperiode slut: 2018-06-30 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2021-06-30 fjernes Omlægningsperiode start: 2018-01-01 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2021-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2021-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2021-01-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: P. Hiort-Lorenzens Vej 2, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-12-27)
Den 2021-01-04 fjernes Beliggenhedsadresse: P. Hiort-Lorenzens Vej 2, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2020-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: P. Hiort-Lorenzens Vej 2, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2020-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: M.P. Bruuns Gade 36, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-11-02 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@vidarejendomme.dk (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2020-09-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-08-29 tilføjes Navne: Ejendomsselskabet Peter Sabroes Gade ApS (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-08-28 fjernes Navne: SELSKABET AF 22. APRIL 2014 ApS (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-08-29 tilføjes Vedtægter: 2018-08-29 (offentliggjort 2022-04-09)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Legale ejere: AROS PROPERTY INVESTMENT A/S (offentliggjort 2022-04-09)
Den 2018-06-29 tilføjes Legale ejere: AROS PROPERTY INVESTMENT A/S (offentliggjort 2022-04-09)
Den 2018-06-29 fjernes Legale ejere: PETER SABROE GADE HOLDING ApS, AROS PROPERTY INVESTMENT A/S (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-29 tilføjes Bestyrelse: Poul Wiis (formand) (offentliggjort 2022-04-09)
Den 2018-06-29 fjernes Bestyrelse: Jens Bjørnstad Stausholm (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-06-29 tilføjes Vedtægter: 2018-06-29 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-06-29 fjernes Reelle ejere: Jørgen Peter Danielsen, Jens Bjørnstad Stausholm (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2018-06-30 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2018-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2018-01-01 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2018-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2018-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2017-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2017-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2017-05-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-12 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2016-07-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2016-07-12 tilføjes Vedtægter: 2016-07-12 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-09-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: M.P. Bruuns Gade 36, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2014-09-17 fjernes Beliggenhedsadresse: M.P. Bruuns Gade 36, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2014-06-16 tilføjes Bestyrelse: Jens Bjørnstad Stausholm (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-06-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og udlejning af den faste ejendom beliggende Peter Sabroe Gade 12A og 14, 8000 Aarhus C. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-16 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2014-06-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-16 tilføjes Legale ejere: PETER SABROE GADE HOLDING ApS (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2014-06-16 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Peter Danielsen, Jens Bjørnstad Stausholm (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2014-06-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-04-09)
Den 2014-06-16 tilføjes Vedtægter: 2014-06-16 (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2014-06-16 fjernes Direktion: Carsten Raundahl (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-04-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: M.P. Bruuns Gade 36, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2014-04-22 tilføjes Direktion: Carsten Raundahl (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-04-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-04-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2014-04-22 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-22 tilføjes Navne: SELSKABET AF 22. APRIL 2014 ApS (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2014-04-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2014-04-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2014-04-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2014-04-22 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-04-09)
Den 2014-04-22 tilføjes Stiftere: VIDAR PROJEKTUDVIKLING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-04-23)
Den 2014-04-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)