Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2015-10-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-10-07)
Den 2015-10-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-10-07)
Den 2015-10-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-07)
Den 2015-10-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Christmas Møllers Plads 3, 4. th., 2300 København S (offentliggjort 2015-10-07)
Den 2015-10-07 fjernes Direktion: Emil Thomsen Schmidt (direktion) (offentliggjort 2015-10-07)
Den 2015-10-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-10-07)
Den 2015-10-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-03-18 (offentliggjort 2015-10-07)
Den 2015-10-07 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-10-07)
Den 2015-10-07 fjernes Legale ejere: Emil Thomsen Schmidt (offentliggjort 2015-10-07)
Den 2015-10-07 fjernes Navne: EMIL THOMSEN SCHMIDT HOLDING IVS (offentliggjort 2015-10-07)
Den 2015-10-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-10-07)
Den 2015-10-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-10-07)
Den 2015-10-07 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-10-07)
Den 2015-10-07 fjernes Stiftere: Emil Thomsen Schmidt (offentliggjort 2015-10-07)
Den 2015-10-07 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2015-10-07)
Den 2014-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christmas Møllers Plads 3, 4. th., 2300 København S (offentliggjort 2015-10-07)
Den 2014-11-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Vermlandsgade 2, 2. tv., 2300 København S (offentliggjort 2014-11-30)
Den 2014-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vermlandsgade 2, 2. tv., 2300 København S (offentliggjort 2014-11-30)
Den 2014-03-18 tilføjes Direktion: Emil Thomsen Schmidt (direktion) (offentliggjort 2015-10-07)
Den 2014-03-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i datterselskaber samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-10-07)
Den 2014-03-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-10-07)
Den 2014-03-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-03-18 (offentliggjort 2015-10-07)
Den 2014-03-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-10-07)
Den 2014-03-18 tilføjes Kapital (Kapital): 2.600,00 (offentliggjort 2015-10-07)
Den 2014-03-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-10-07)
Den 2014-03-18 tilføjes Legale ejere: Emil Thomsen Schmidt (offentliggjort 2015-10-07)
Den 2014-03-18 tilføjes Navne: EMIL THOMSEN SCHMIDT HOLDING IVS (offentliggjort 2015-10-07)
Den 2014-03-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-10-07)
Den 2014-03-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-10-07)
Den 2014-03-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-10-07)
Den 2014-03-18 tilføjes Stiftere: Emil Thomsen Schmidt (offentliggjort 2015-10-07)
Den 2014-03-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-10-07)
Den 2014-03-18 tilføjes Vedtægter: 2014-03-18 (offentliggjort 2015-10-07)
Den 2014-03-18 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2015-10-07)
Den 2014-03-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-07)