Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Dekret | Kontaktoplysninger | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Legale ejere | xbrl | ||||
Kapital | Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Hovedbranche | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere |
Den 2014-04-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: APPSOLUTION ApS. (offentliggjort 2015-01-05)
Den 2016-02-29 sletter virksomheden Ejerskaber: Aktieselskabet af 24. juni 2019. (offentliggjort 2016-10-23)
Den 2023-02-15 Statstidende Dekret
Den 2022-12-09 tilføjes Kontaktoplysninger: jhn@accura.dk (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-12-08 fjernes Kontaktoplysninger: mae@advora.law (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-12-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-11-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-11-22)
Den 2022-11-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-11-22)
Den 2022-10-18 tilføjes Kontaktoplysninger: mae@advora.law (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-10-17 fjernes Kontaktoplysninger: cb@nebulators.com (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-17 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-11-22)
Den 2022-10-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-11-22)
Den 2022-10-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-17 fjernes Direktion: Claus Brian Bugge Stilborg (direktør) (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-08-09 fjernes Legale ejere: Claus Brian Bugge Stilborg (offentliggjort 2022-10-19)
Den 2022-03-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-16 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-16 tilføjes Navne: NEBULATORS.COM ApS (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-15 fjernes Navne: NEBULATORS.COM IVS (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-16 tilføjes Vedtægter: 2021-09-16 (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-15 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-05-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krimsvej 5, 3. tv., 2300 København S (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 86, 3. tv., 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-28 tilføjes Hjemmeside: www.nebulators.com (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 86, 3. tv., 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2018-09-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Øresundsvej 153, 2. tv., 2300 København S (offentliggjort 2018-09-11)
Den 2018-06-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øresundsvej 153, 2. tv., 2300 København S (offentliggjort 2018-09-11)
Den 2017-11-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirkebakkevej 2, 4190 Munke Bjergby (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-07-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkebakkevej 2, 4190 Munke Bjergby (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-07-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Firkanten D 6, 2630 Taastrup (offentliggjort 2017-07-17)
Den 2017-06-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Firkanten D 6, 2630 Taastrup (offentliggjort 2017-07-17)
Den 2016-11-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 42, st., 6000 Kolding (offentliggjort 2016-11-20)
Den 2016-05-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 42, st., 6000 Kolding (offentliggjort 2016-11-20)
Den 2016-02-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 42, st., 6000 Kolding (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2015-05-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 42, st., 6000 Kolding (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2015-05-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Asmus Philipsens Vej 11, 6000 Kolding (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2015-05-11 tilføjes Kontaktoplysninger: cb@nebulators.com (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2015-05-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2015-04-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2014-03-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Asmus Philipsens Vej 11, 6000 Kolding (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2014-03-07 tilføjes Direktion: Claus Brian Bugge Stilborg (direktør) (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2014-03-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og i øvrigt drive investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-03-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2014-03-07 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000,00 (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2014-03-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-07 tilføjes Legale ejere: Claus Brian Bugge Stilborg (offentliggjort 2022-10-19)
Den 2014-03-07 tilføjes Navne: NEBULATORS.COM IVS (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2014-03-07 tilføjes Reelle ejere: Claus Brian Bugge Stilborg (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2014-03-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-07 tilføjes Stiftere: Claus Brian Bugge Stilborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2014-03-07 tilføjes Vedtægter: 2014-03-07 (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2014-03-07 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2014-03-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-10-18)