Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Hovedbranche | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Reelle ejere | Legale ejere | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenhaven 6, 7000 Fredericia (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Åstorpvej 6, 6093 Sjølund (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-30 tilføjes Kontaktoplysninger: kim@stainlesspro.dk (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2014-04-16 sletter virksomheden Ejerskaber: DAN-TEAM STAINLESS HOLDING ApS. (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-09-27 sletter virksomheden Ejerskaber: DAN-TEAM STAINLESS ApS. (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2019-12-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Stainless Pro Trademark ApS. (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2021-01-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-13 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-12-13)
Den 2020-12-12 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-13)
Den 2020-03-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2020-03-02 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2020-03-03 tilføjes Vedtægter: 2020-03-03 (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2020-03-03 fjernes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2020-03-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åstorpvej 6, 6093 Sjølund (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2018-11-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Åstorpvej 6, 6093 Sjølund (offentliggjort 2018-11-13)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åstorpvej 6, 6093 Sjølund (offentliggjort 2018-11-13)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Åstorpvej 6, 6093 Sjølund (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-06-07 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2018-06-07 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-05-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-25 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2018-04-25 fjernes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2018-04-24 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2017-10-08 tilføjes Reelle ejere: Kim Rasmussen (offentliggjort 2017-10-08)
Den 2017-04-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-20 tilføjes Legale ejere: Kim Rasmussen (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2014-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åstorpvej 6, 6093 Sjølund (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2014-06-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Skamlingvejen 156, 6093 Sjølund (offentliggjort 2014-06-16)
Den 2014-04-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skamlingvejen 156, 6093 Sjølund (offentliggjort 2014-06-16)
Den 2014-04-16 tilføjes Direktion: Kim Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-13)
Den 2014-04-16 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-16 tilføjes Navne: KR HOLDING, SJØLUND ApS (offentliggjort 2014-05-21)
Den 2014-04-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2014-04-16 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2014-04-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-16 tilføjes Vedtægter: 2014-04-16 (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2014-04-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-05-21)
Den 2014-04-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)