Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Dekret | Tegningsregel | Revisor | xbrl | ||||
Direktion | Kontaktoplysninger | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2014-06-05 sletter virksomheden Ejerskaber: ENRUM PROPERTY INVESTMENTS ApS. (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2015-12-15 sletter virksomheden Ejerskaber: WACAM INVESTMENTS ApS. (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2022-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-11-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-11-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Vedbæk Strandvej 328, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-11-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-09-30 (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-11-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-04-15 (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-11-28 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-11-28 fjernes Legale ejere: Scott Campbell Macaw (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-11-28 fjernes Navne: 123 ADVISORY ApS (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-11-28 fjernes Reelle ejere: Scott Campbell Macaw (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-11-28 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-11-28 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-11-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-11-28 fjernes Stiftere: Scott Campbell Macaw (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-11-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-04-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-04-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-04-30)
Den 2022-04-29 Statstidende Dekret
Den 2022-02-09 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-04-30)
Den 2022-01-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-04-30)
Den 2022-01-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-01-10)
Den 2021-02-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2021-02-04 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-05 fjernes Revisor: CROWE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-03-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-17 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-01-10)
Den 2019-09-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-01-10)
Den 2019-09-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2019-09-17 fjernes Direktion: Scott Campbell Macaw (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-03-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vedbæk Strandvej 328, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2018-11-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Vedbæk Strandvej 328, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-09-13 tilføjes Revisor: CROWE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2018-09-13 fjernes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-09-25)
Den 2018-07-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vedbæk Strandvej 328, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-07-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Vedbæk Strandvej 328, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2018-07-26)
Den 2018-07-26 fjernes Kontaktoplysninger: egr@suricatagroup.com (offentliggjort 2018-07-26)
Den 2018-03-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vedbæk Strandvej 328, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2018-07-26)
Den 2017-12-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandagervej 18, 2900 Hellerup (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-12-19 tilføjes Kontaktoplysninger: egr@suricatagroup.com (offentliggjort 2018-07-26)
Den 2017-04-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandagervej 18, 2900 Hellerup (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2014-04-15 tilføjes Direktion: Scott Campbell Macaw (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-04-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive rådgivnings- og investeringsvirksomhed, herunder at eje kapitalandele i andre selskaber. (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2014-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-09-30 (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2014-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-04-15 (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2014-04-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2014-04-15 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2014-04-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2014-04-15 tilføjes Legale ejere: Scott Campbell Macaw (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2014-04-15 tilføjes Navne: 123 ADVISORY ApS (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2014-04-15 tilføjes Reelle ejere: Scott Campbell Macaw (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2014-04-15 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2014-04-15 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2014-04-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2014-04-15 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-09-25)
Den 2014-04-15 tilføjes Stiftere: Scott Campbell Macaw (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2014-04-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2014-04-15 tilføjes Vedtægter: 2014-04-15 (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2014-04-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2014-04-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-09-17)