Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Revisor | Dekret | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | xbrl | Kapital | ||||
Vedtægter | Legale ejere | Revision fravalgt | Hovedbranche | ||||
Formål | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Reelle ejere | ||||
Navne | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform |
Den 2020-02-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2020-02-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2020-02-07 fjernes Direktion: Yves Barthels (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-02-07 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2020-02-11 Statstidende Dekret
Den 2019-11-25 fjernes Direktion: Mette Kapsch (direktør) (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-07-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rued Langgaards Vej 8, 2300 København S (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2019-07-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Køge Landevej 57, 3., 2500 Valby (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2019-07-09 tilføjes Kontaktoplysninger: ejendoms.administration@cbre.com (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2019-06-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-03 tilføjes Kapital (Kapital): 71.117.480,00 (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2019-04-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2019-04-03 tilføjes Vedtægter: 2019-04-03 (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2018-12-13 tilføjes Kapital (Kapital): 70.117.480,00 (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2018-12-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2018-12-13 tilføjes Vedtægter: 2018-12-13 (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2018-06-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Køge Landevej 57, 3., 2500 Valby (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2017-11-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Køge Landevej 57, 3., 2500 Valby (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-09-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Køge Landevej 57, 3., 2500 Valby (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-09-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2017-09-06 tilføjes Kapital (Kapital): 68.117.480,00 (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2017-09-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2017-09-06 tilføjes Vedtægter: 2017-09-06 (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2017-08-25 tilføjes Direktion: Mette Kapsch (direktør) (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2017-08-25 fjernes Direktion: Oscar Claudius Crohn (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2016-02-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø (offentliggjort 2016-03-01)
Den 2015-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 60.117.480,00 (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2015-09-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2015-09-01 tilføjes Vedtægter: 2015-09-01 (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2015-04-27 tilføjes Kapital (Kapital): 52.117.480,00 (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2015-04-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2015-04-27 tilføjes Legale ejere: APOLLOVEJ HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2015-04-27 tilføjes Vedtægter: 2015-04-27 (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2015-04-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø (offentliggjort 2016-03-01)
Den 2015-04-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Lautrupsgade 7, 3., 2100 København Ø (offentliggjort 2015-04-24)
Den 2015-03-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2015-03-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2015-03-31 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2015-01-01 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2015-01-22)
Den 2014-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-01-22)
Den 2014-12-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for handel og industri, eje fast ejendom samt al virksomhed, som efter direktionens skøn har forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 46.117.480,00 (offentliggjort 2015-09-23)
Den 2014-12-09 tilføjes Kapital (Kapital): 41.226.652,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-12-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-12-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2014-12-23 tilføjes Vedtægter: 2014-12-23 (offentliggjort 2015-09-23)
Den 2014-12-14 tilføjes Reelle ejere: Richard Wayne Lewis (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2014-12-09 tilføjes Direktion: Oscar Claudius Crohn (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-12-09 tilføjes Navne: APOLLOVEJ ApS (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-12-08 fjernes Navne: GALLERIA ApS (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-08-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lautrupsgade 7, 3., 2100 København Ø (offentliggjort 2015-04-24)
Den 2014-08-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2014-08-19)
Den 2014-05-20 tilføjes Direktion: Yves Barthels (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-05-20 fjernes Direktion: Bent Kemplar (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-05-20 tilføjes Navne: GALLERIA ApS (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-05-19 fjernes Navne: KR 1756 ApS (offentliggjort 2014-05-20)
Den 2014-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2014-08-19)
Den 2014-04-15 tilføjes Direktion: Bent Kemplar (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-04-15 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-04-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-01-22)
Den 2014-04-15 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-04-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-09-23)
Den 2014-04-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-04-15 tilføjes Navne: KR 1756 ApS (offentliggjort 2014-05-20)
Den 2014-04-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-04-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-04-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-04-15 tilføjes Stiftere: KR 332 ApS (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-04-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-04-15)
Den 2014-04-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-12)