Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2014-04-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: VIBORG VVS ApS. (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2019-11-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JOS Boliger ApS. (offentliggjort 2019-11-07)
Den 2020-01-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Hjørring VVS ApS. (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2019-12-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-09-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-09-26 tilføjes Revisor: ULLITS & WINTHER STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2018-11-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-05 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-10-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2016-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2014-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordholtvej 3, 8832 Skals (offentliggjort 2014-04-15)
Den 2014-04-15 tilføjes Direktion: Ole Jacobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-04-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2014-04-15 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-15 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-15 tilføjes Legale ejere: Ole Jacobsen (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2014-04-15 tilføjes Navne: OLE JACOBSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2014-04-15)
Den 2014-04-15 tilføjes Reelle ejere: Ole Jacobsen (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2014-04-15 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-15 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2014-04-15 tilføjes Stiftere: Ole Jacobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-15 tilføjes Vedtægter: 2014-04-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-04-15)
Den 2014-04-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)